Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statens ägaransvar för Nordea
Skriftlig fråga 2008/09:1222 av Bolund, Per (mp)
den 11 september Fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Skogsbolaget The Gunns Limited Gunns planerar just nu att bygga ett nytt pappersbruk baserat på urskogsvirke på Tasmanien. Ett pappersbruk på denna plats riskerar att leda till utarmning av Tasmaniens- Inlämnad
- 2009-09-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Vattenfalls kärnkraft i Tyskland
Skriftlig fråga 2008/09:1084 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1084 Vattenfalls kärnkraft i Tyskland av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Den 4 juli snabbstängdes kärnkraftsreaktorn Krümmel, några mil sydost om Hamburg i Tyskland, efter en brand i en maskintransformator. Vid det tillfället hade reaktorn bara varit i drift i 14 dagar- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet
Skriftlig fråga 2008/09:1083 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1083 Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c De kärnkraftverk som ägs och drivs av Vattenfall har under lång tid dragits med allvarliga säkerhetsbrister. Ett antal exempel har framkommit under de senaste åren: År 2002: En- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk
Skriftlig fråga 2008/09:1082 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1082 Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har nyligen beslutat att Ringhals kärnkraftverk som till drygt 70 procent ägs av det statliga bolaget Vattenfall måste underkasta sig särskilda säkerhetsvillkor.- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Effekthöjningar i svensk kärnkraft
Skriftlig fråga 2008/09:1081 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1081 Effekthöjningar i svensk kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Svensk kärnkraft dras sedan många år med stora säkerhetsproblem. År 2006 i juli inträffade en mycket allvarlig incident i Forsmark då säkerhetssystemen inte fungerade och verket enligt flera- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden
Motion 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden mp058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för skydd av biologisk mångfald måste höjas etappvis för att motsvara- Inlämnad
- 2009-06-22
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning
Motion 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Rovdjurspolitiken 3 Rovdjuren 4 Ekologisk livskraft 4 Rovdjurens roll i ekosystemet 5 Propositionen 6 EU:s art- och habitatdirektiv 6- Inlämnad
- 2009-06-22
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm
Skriftlig fråga 2008/09:1041 av Bolund, Per (mp)
den 17 juni Fråga 2008/09:1041 Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm av Per Bolund mp till statsrådet Åsa Torstensson c Den 5 maj presenterade allianspartierna i Stockholmsregionen en så kallad avsiktsförklaring med bland annat Vägverket angående infrastrukturutbyggnader i länet. Ett centralt inslag i avsiktsförklaringen- Inlämnad
- 2009-06-17
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008
Motion 2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast återkomma till- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet
Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av utländska företag och näringsidkare med verksamhet i- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vissa elmarknadsfrågor
Betänkande 2008/09:NU26
Riksdagen sa nej till motioner som handlar om elmarknaden. En del motionerna handlar om utbyggnaden av överföringskapaciteten, förutsättningarna för nätanslutning av förnybar elproduktion och konkurrensen på elmarknaden. Andra motioner handlar om leveranssäkerhet, skydd mot avstängning av el och förenklingar för småskaliga elproducenter.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 45 minuter
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
Riktlinjer för energipolitiken
Betänkande 2008/09:NU25
Riksdagen beslutade om nya mål för den svenska energipolitiken. År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent. Beslutet innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Vidare fastställdes en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Därutöver sa riksdagen nej till ett betydande antal energipolitiska motioner. Bland dessa fanns förslag om vind-, vatten- och kärnkraft samt om solenergi, fjärrvärme och naturgas.- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 62, 219 minuter
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.
Betänkande 2008/09:MJU28
Riksdagen beslutade om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. Mål för stora industrier och energiproduktion sätter EU-länderna gemensamt.- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 88
- Reservationer
- 63
- Anföranden och repliker
- 70, 258 minuter
- Beredning
- 2009-05-05
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition mp053 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Grön omställning är en väg ut ur krisen 4 3 Dystra konjunkturutsikter men med några ljus i tunneln 5 3.1 Omvärlden 5 3.2 Sverige 6- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Enhet tusental kronor Utgiftsområde- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Utvecklingen för kooperativ vindkraft
Interpellation 2008/09:378 av Bolund, Per (mp)
den 5 mars Interpellation 2008/09:378 Utvecklingen för kooperativ vindkraft av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c I Sverige finns i dag ett flertal kooperativa vindkraftverksoperatörer, till exempel Sveriges vindkraftskooperativ och O 2 Vindel. Vindkraftskooperativ erbjuder vanliga människor en- Inlämnad
- 2009-03-05
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Vattenfall
Interpellation 2008/09:423 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 20 mars Interpellation 2008/09:423 Vattenfall av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Vattenfall är en avgörande aktör på den svenska elmarknaden, och vad som händer med bolaget kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att klara de svenska energipolitiska målen framöver. Samtidigt- Inlämnad
- 2009-03-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Kärnkraftsutbyggnaden
Interpellation 2008/09:390 av Eneroth, Tomas (s)
den 9 mars Interpellation 2008/09:390 Kärnkraftsutbyggnaden av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige kommer att ha ett betydande elöverskott under en mycket lång tid framöver. Detta visar regeringens egna prognoser. Till exempel kommer överskottet att uppgå till 20 terawattimmar 2015, 18 terawattimmar- Inlämnad
- 2009-03-09
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag
Interpellation 2008/09:383 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 5 mars Interpellation 2008/09:383 Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Vid flera tillfällen har finansminister Borg starkt kritiserat bonussystem hos banker men också i övriga delar av det privata näringslivet, något som nu mest framstår- Inlämnad
- 2009-03-05
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar
Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar mp051 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerhetspolitisk- Inlämnad
- 2009-04-15
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2008/09:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag