Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Aktuell debatt om den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga Europa
Aktuell debatt om den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga- Datum
- 2011-10-25
Ansvar för framtiden – Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012
Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP Ansvar för framtiden Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012 MP1001 Inledning Sverige har fantastiska möjligheter att genom klimatsmarta investeringar skapa många nya arbetstillfällen, forma ett hållbart samhälle och bygga Sverige starkare inför framtiden.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:MJU1 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU13 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2011/12:Fi295 av Per Bolund m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi295 av Per Bolund m.fl. MP Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner MP1021 Sammanfattning Kommunsektorn är en grundpelare i den svenska välfärden, och för Miljöpartiet de gröna är det viktigt att återupprätta kvaliteten i barnomsorgen,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kunskapsbaserad samhällsutveckling
Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP Kunskapsbaserad samhällsutveckling MP1005 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3 3.1 En bred syn på kunskap 3 3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4 3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5 3.2.1 Konsekvensanalyser 5- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU2 2011/12:UbU14 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Arbetslivstrygghet
Motion 2011/12:Sf339 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf339 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Arbetslivstrygghet MP1805 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3 Problem med dagens system 4 Andra anställningsformer 4 Rundgång och regelanpassningens pris 4 Nya regler nya problem 5 Regeringens reformer 6 Komplexa regelverk- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Individuella utsläppsrätter
Motion 2011/12:MJ341 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ341 av Annika Lillemets m.fl. MP Individuella utsläppsrätter MP2501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda ett system med individuella utsläppsrätter. Hur ska vi klara klimatkris och oljetopp Minskningen- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventioner av kärnkraft
Motion 2011/12:C328 av Lise Nordin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C328 av Lise Nordin m.fl. MP Subventioner av kärnkraft MP2903 1 Sammanfattning I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt Näringsutskott var att regeringen skulle återkomma med lagstiftning eller andra åtgärder- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Den globala medeltemperaturhöjningen
Motion 2011/12:MJ342 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ342 av Annika Lillemets m.fl. MP Den globala medeltemperaturhöjningen MP2506 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur Sveriges politik kan utformas för att vi i Sverige ska göra vår del i att begränsa- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbud mot uranbrytning
Motion 2011/12:N259 av Lise Nordin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N259 av Lise Nordin m.fl. MP Förbud mot uranbrytning MP2906 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur ett lagstiftat uranbrytningsförbud kan införas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hundra procent förnybar energi
Motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP Hundra procent förnybar energi MP1002 1 Sammanfattning De stora miljökonsekvenser och osäkerheter som omgärdar användningen av fossila bränslen och kärnkraft innebär att allt fler länder strävar efter en övergång till ett energisystem som baseras på förnybara- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU3 2011/12:NU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Hinder för vindkraften
Motion 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. MP Hinder för vindkraften MP2904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva Försvarsmaktens vindkraftsstopp.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11 2011/12:SkU14 2012/13:FöU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Minskad energianvändning
Motion 2011/12:N258 av Lise Nordin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N258 av Lise Nordin m.fl. MP Minskad energianvändning MP2902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett mål för minskad total energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU3 2011/12:NU4 2011/12:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Försäljning av SAS
Motion 2011/12:N256 av Ulf Holm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N256 av Ulf Holm m.fl. MP Försäljning av SAS MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens andel i SAS ska avyttras. Motivering SAS är ett bolag som länge har haft stora ekonomiska problem. Staten har vid- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlämning av uppgifter från företag
Motion 2011/12:N254 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N254 av Jonas Eriksson m.fl. MP Inlämning av uppgifter från företag MP1904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning av näringslivets uppgiftslämnande till myndigheter. Motivering Företagens regelbörda utgör- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social ekonomi
Motion 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. MP Social ekonomi MP1902 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris behövs en kraftsamling för att finna lösningar som har framtiden för sig. Det gäller särskilt när de politiska verktygen används på- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:AU8 2011/12:CU6 2011/12:KrU8 2011/12:NU10 2011/12:UbU14 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Bluffakturor
Motion 2011/12:C324 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C324 av Jonas Eriksson m.fl. MP Bluffakturor MP1903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska företagens problem med bluffakturor. Motivering Varje år utsätts tusentals företagare för bluffakturor.- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regelförenkling för företag
Motion 2011/12:N251 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N251 av Jonas Eriksson m.fl. MP Regelförenkling för företag MP1901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Regelrådets verksamhet bör permanentas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd
Motion 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. MP Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd MP1004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 1 andra stycket, 3 och 4 i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall i enlighet med nedanstående:- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Omställning till en hållbar ekonomi
Motion 2011/12:Fi221 av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi221 av Åsa Romson m.fl. MP Omställning till en hållbar ekonomi MP1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kommission för omställning till en hållbar ekonomi bör tillsättas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1 2011/12:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag