Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB
Betänkande 2009/10:NU22
Sveaskog AB ägs av svenska staten. Bolagets nuvarande uppdrag kan uppfattas som otydligt. Riksdagen har därför beslutat att bolaget får ett förändrat uppdrag. Förändringarna innebär i huvudsak att: -Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. -Kärnverksamheten ska vara skogsbruk. -Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka bolagets avkastning. -Bolaget ska inte ha betydande intressen som slutanvändare av skogsråvara. Förutom ändrade ägardirektiv ges Sveaskog instruktioner om att 10 % av den areal bolaget hade 2002 ska säljas till marknadspris. Försäljningen ska göra det möjligt till omarronderingar och köp av skogsbruk, särskilt i glesbygd. Staten tar även över fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar från Sveaskog AB.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 23, 74 minuter
- Justering
- 2010-06-15
- Debatt
- 2010-06-22
- Beslut
- 2010-06-23
Teracoms framtid
Skriftlig fråga 2009/10:915 av Bolund, Per (mp)
den 18 juni Fråga 2009/10:915 Teracoms framtid av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Det helstatliga bolaget Teracom har under den innevarande mandatperioden antagit målsättningen att bli en av Europas största tv-bolag. Under 2009 beslutade Teracoms dotterbolag Boxer därför att köpa finska tv-operatören- Inlämnad
- 2010-06-18
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning
Betänkande 2009/10:NU25
Regeringen vill att statens insatser för företagsfinansiering, information och rådgivning riktade till företag ska bli effektivare. De föreslagna riktlinjernas syfte är att renodla statens roll. Statens insatser ska vara marknadskompletterande och inte snedvrida konkurrensen. De ska i största möjliga mån bedrivas med medverkan av privata aktörer. Uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna ska göras regelbundet, så att insatserna utformas efter företagens behov. Samarbetet mellan statens aktörer på finansierings- och rådgivningsområdet ska förbättras, till exempel Stiftelsen Norrlandsfonden och Almi Företagspartner AB. Riksdagen sa ja till de föreslagna riktlinjerna.- Behandlade dokument
- 94
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 13, 60 minuter
- Justering
- 2010-06-03
- Debatt
- 2010-06-17
- Beslut
- 2010-06-21
Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Betänkande 2009/10:NU26
Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 124, 472 minuter
- Justering
- 2010-05-27
- Debatt
- 2010-06-17
- Beslut
- 2010-06-17
med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010
Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-06-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Sveriges internationella agerande om valfångst
Skriftlig fråga 2009/10:892 av Bolund, Per (mp)
den 11 juni Fråga 2009/10:892 Sveriges internationella agerande om valfångst av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Inför mötet i Agadir med Internationella Valfångstkommissionen IWC den 2125 juni diskuteras det så kallade Ordförandens förslag, som bland annat innebär jakt på utrotningshotade arter- Inlämnad
- 2010-06-11
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009
Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen- Inlämnad
- 2010-06-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB
Betänkande 2009/10:NU23
Riksdagen har beslutat att ägardirektiven för Vattenfall AB ska förtydligas. Syftet är att tydliggöra Vattenfalls strategiska inriktning. I dag kan direktiven till exempel tolkas som att Vattenfalls ansvar för miljövänlig energiförsörjning är begränsat till Sverige. Vattenfall ska i fortsättningen vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, oberoende av på vilken marknad det gäller. Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning. Det ska ske genom att bedriva affärsmässigt energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfalls roll i energiomställningen kommer också att knytas till EU:s 2020-mål. Målet innebär minskade utsläpp av klimatgaser och ökad andel förnybar energi samt effektivare energianvändning. Genom EU:s 2020-mål som mätpunkt kommer det att bli möjligt att se om Vattenfall är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en allt mer miljövänlig energiproduktionen.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 52, 153 minuter
- Justering
- 2010-05-20
- Debatt
- 2010-06-03
- Beslut
- 2010-06-03
Införande av trängselskatt i Göteborg
Betänkande 2009/10:SkU39
Riksdagen sa ja till att trängselskatt införs i de centrala delarna av Göteborg från den 1 januari 2013. Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg. Skatten ska också bidra till att finansiera investeringar i kollektivtrafik, järnväg och vägar, bland annat Västlänken, och en ny älvförbindelse.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 43 minuter
- Justering
- 2010-05-06
- Debatt
- 2010-05-26
- Beslut
- 2010-05-26
Onsala rymdobservatoriums effekt på den lokala vindkraften
Skriftlig fråga 2009/10:785 av Bolund, Per (mp)
den 6 maj Fråga 2009/10:785 Onsala rymdobservatoriums effekt på den lokala vindkraften av Per Bolund mp till statsrådet Tobias Krantz fp Vid Onsala rymdobservatorium längst ut på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun bedrivs forskning inom radioastronomi. Det är en viktig verksamhet som kan ge nya lärdomar om den världsrymd- Inlämnad
- 2010-05-06
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
med anledning av prop. 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010
Motion 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi13 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 mp035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att anskaffa två nya ubåtar. Motivering I propositionen Ett användbart försvar 2008/09:140 anförde regeringen- Inlämnad
- 2010-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektreserven i framtiden
Betänkande 2009/10:NU17
Den 16 mars 2011 ändras lagen om effektreserven. En effektreserv finns för att kunna säkerställa att tillförseln av el vid varje tidpunkt är lika stor som uttaget. Om uttaget vid enskilda tillfällen är större än tillförseln finns risk för brist på el vid ett det givna tillfället, det vill säga det uppstår så kallad effektbrist. Idag är det Svenska kraftnät som har uppdraget att upphandla effektreserven men enligt de nya bestämmelserna ska detta på sikt lösas av marknadens aktörer. Beslutet möjliggör en successiv övergång till att hantera en eventuell effektbrist på marknadsmässiga grunder. Övergången ska ske genom en nedtrappning av den upphandlade effektreservens storlek med början 2011 och fram till och med den 15 mars 2020. Regeringen ansvarar för att ta fram föreskrifter om effektreservens storlek och hur stor del av denna som ska skapas genom avtal om minskad elförbrukning.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 17, 48 minuter
- Justering
- 2010-04-15
- Debatt
- 2010-04-29
- Beslut
- 2010-04-29
Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk
Interpellation 2009/10:313 av Bolund, Per (mp)
den 24 mars Interpellation 2009/10:313 Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I slutet av år 2007 visade en mycket omfattande och gedigen undersökning i Tyskland att frekvensen av leukemi var större hos barn som bodde i närheten av kärnreaktorer än hos- Inlämnad
- 2010-03-24
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor
Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor v045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer
Motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer s20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strukturell separation. Riksdagen avslår regeringens förslag- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer
Motion 2009/10:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ11 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer mp032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till försvagning av 5 kap. 3 miljöbalken. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av 16- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog
Motion 2009/10:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ9 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen 1979:429Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som- Inlämnad
- 2010-04-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Sveriges hantering av utsläppsrätter
Betänkande 2009/10:MJU21
Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras. Riksdagen uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 75 minuter
- Beredning
- 2010-03-04
- Justering
- 2010-03-25
- Debatt
- 2010-04-14
- Beslut
- 2010-04-14
med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)
Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publRiksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag