Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utredning om beskattning av personaloptioner
Skriftlig fråga 2013/14:471 av Bolund, Per (MP)
den 7 mars Fråga 2013/14:471 Utredning om beskattning av personaloptioner av Per Bolund MP till finansminister Anders Borg M Kunskapsintensiva tjänsteföretag behöver bättre möjligheter att etablera sig, rekrytera och växa i Sverige. Redan i dag har Sverige många framgångsrika företag inom miljöteknik, medicinteknik- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Höjd skatt på vattenkraft
Skriftlig fråga 2012/13:122 av Bolund, Per (MP)
den 20 november Fråga 2012/13:122 Höjd skatt på vattenkraft av Per Bolund MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C Skatteverket planerar för närvarande att förändra taxeringsvärdena för vattenkraftverk inför år 2013. Dessa taxeringsvärden ska sedan gälla i sex år. Förändringen innebär att taxeringsvärdena stiger med- Inlämnad
- 2012-11-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ersättning för omkostnader inom trängselskattesystemet
Skriftlig fråga 2011/12:354 av Bolund, Per (MP)
den 7 februari Fråga 2011/12:354 Ersättning för omkostnader inom trängselskattesystemet av Per Bolund MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trängselskattesystemet i Stockholm har fått mycket stora och positiva trafikeffekter. Såväl trängsel som köer har minskat dramatiskt vilket förbättrat miljön, ökat- Inlämnad
- 2012-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Teracoms framtid
Skriftlig fråga 2009/10:915 av Bolund, Per (mp)
den 18 juni Fråga 2009/10:915 Teracoms framtid av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Det helstatliga bolaget Teracom har under den innevarande mandatperioden antagit målsättningen att bli en av Europas största tv-bolag. Under 2009 beslutade Teracoms dotterbolag Boxer därför att köpa finska tv-operatören- Inlämnad
- 2010-06-18
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Sveriges internationella agerande om valfångst
Skriftlig fråga 2009/10:892 av Bolund, Per (mp)
den 11 juni Fråga 2009/10:892 Sveriges internationella agerande om valfångst av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Inför mötet i Agadir med Internationella Valfångstkommissionen IWC den 2125 juni diskuteras det så kallade Ordförandens förslag, som bland annat innebär jakt på utrotningshotade arter- Inlämnad
- 2010-06-11
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Onsala rymdobservatoriums effekt på den lokala vindkraften
Skriftlig fråga 2009/10:785 av Bolund, Per (mp)
den 6 maj Fråga 2009/10:785 Onsala rymdobservatoriums effekt på den lokala vindkraften av Per Bolund mp till statsrådet Tobias Krantz fp Vid Onsala rymdobservatorium längst ut på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun bedrivs forskning inom radioastronomi. Det är en viktig verksamhet som kan ge nya lärdomar om den världsrymd- Inlämnad
- 2010-05-06
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Definition av subventioner till kärnkraften
Skriftlig fråga 2009/10:618 av Bolund, Per (mp)
den 8 mars Fråga 2009/10:618 Definition av subventioner till kärnkraften av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I proposition 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi framgår att något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknasEn- Inlämnad
- 2010-03-08
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Vattenfalls investeringar i Polen
Skriftlig fråga 2009/10:442 av Bolund, Per (mp)
den 27 januari Fråga 2009/10:442 Vattenfalls investeringar i Polen av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c För närvarande planerar Vattenfall ett antal stora kolkraftverk i Polen. Det handlar om kraftverken Opalenie på 1 600 megawatt, Pulawy på 1 400 megawatt samt Siekierki på 480 megawatt, som planeras- Inlämnad
- 2010-01-27
- Besvarare
- Maud Olofsson ()
EU:s minskning av växthusgasutsläpp med 30 procent
Skriftlig fråga 2009/10:270 av Bolund, Per (mp)
den 2 december Fråga 2009/10:270 EU:s minskning av växthusgasutsläpp med 30 procent av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent, eller 30 procent om andra länder gör motsvarande åtaganden. I samband med klimatmötet i Köpenhamn- Inlämnad
- 2009-12-02
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Utvidgande av statens klimatkompensation av transporter
Skriftlig fråga 2009/10:87 av Bolund, Per (mp)
den 14 oktober Fråga 2009/10:87 Utvidgande av statens klimatkompensation av transporter av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Sveriges ordförandeskap i EU innebär kraftigt ökat transportarbete för regeringen och Regeringskansliet. I en särskild upphandling har ett hyrbilsföretag med hög andel miljöbilar- Inlämnad
- 2009-10-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Statens ägaransvar för Nordea
Skriftlig fråga 2008/09:1222 av Bolund, Per (mp)
den 11 september Fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Skogsbolaget The Gunns Limited Gunns planerar just nu att bygga ett nytt pappersbruk baserat på urskogsvirke på Tasmanien. Ett pappersbruk på denna plats riskerar att leda till utarmning av Tasmaniens- Inlämnad
- 2009-09-11
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Vattenfalls kärnkraft i Tyskland
Skriftlig fråga 2008/09:1084 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1084 Vattenfalls kärnkraft i Tyskland av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Den 4 juli snabbstängdes kärnkraftsreaktorn Krümmel, några mil sydost om Hamburg i Tyskland, efter en brand i en maskintransformator. Vid det tillfället hade reaktorn bara varit i drift i 14 dagar- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet
Skriftlig fråga 2008/09:1083 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1083 Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c De kärnkraftverk som ägs och drivs av Vattenfall har under lång tid dragits med allvarliga säkerhetsbrister. Ett antal exempel har framkommit under de senaste åren: År 2002: En- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk
Skriftlig fråga 2008/09:1082 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1082 Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har nyligen beslutat att Ringhals kärnkraftverk som till drygt 70 procent ägs av det statliga bolaget Vattenfall måste underkasta sig särskilda säkerhetsvillkor.- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Effekthöjningar i svensk kärnkraft
Skriftlig fråga 2008/09:1081 av Bolund, Per (mp)
den 14 juli Fråga 2008/09:1081 Effekthöjningar i svensk kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Svensk kärnkraft dras sedan många år med stora säkerhetsproblem. År 2006 i juli inträffade en mycket allvarlig incident i Forsmark då säkerhetssystemen inte fungerade och verket enligt flera- Inlämnad
- 2009-07-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm
Skriftlig fråga 2008/09:1041 av Bolund, Per (mp)
den 17 juni Fråga 2008/09:1041 Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm av Per Bolund mp till statsrådet Åsa Torstensson c Den 5 maj presenterade allianspartierna i Stockholmsregionen en så kallad avsiktsförklaring med bland annat Vägverket angående infrastrukturutbyggnader i länet. Ett centralt inslag i avsiktsförklaringen- Inlämnad
- 2009-06-17
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Konsumtion och klimat
Skriftlig fråga 2008/09:684 av Bolund, Per (mp)
den 27 februari Fråga 2008/09:684 Konsumtion och klimat av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I sitt slutbetänkande skrev Klimatberedningen att det är av stort intresse att utveckla arbetet med att beräkna och följa hur stora utsläpp som orsakas av den samlade konsumtionen i Sverige för att komplettera- Inlämnad
- 2009-02-27
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Ökad satsning på klimatinformation
Skriftlig fråga 2007/08:1584 av Bolund, Per (mp)
den 27 augusti Fråga 2007/08:1584 Ökad satsning på klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatberedningen konstaterade i sitt betänkande att efterfrågan på klimatinformation, både från allmänheten, företag, organisationer och media, har ökat under senare år och blivit mycket- Inlämnad
- 2008-08-27
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Klimatberedningen och Miljömålsrådets klimatåtgärder
Skriftlig fråga 2007/08:608 av Bolund, Per (mp)
den 22 januari Fråga 2007/08:608 Klimatberedningen och Miljömålsrådets klimatåtgärder av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Arbetet med att ta fram åtgärder som minskar klimatpåverkan pågår på flera håll. Nu främst i den parlamentariska Klimatberedningen, men också delvis i Miljömålsrådets arbete- Inlämnad
- 2008-01-22
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Cancer hos barn nära kärnkraftverk
Skriftlig fråga 2007/08:483 av Bolund, Per (mp)
den 13 december Fråga 2007/08:483 Cancer hos barn nära kärnkraftverk av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c En ny tysk studie visar att cancerfrekvensen hos barn som bor nära kärnkraftverk är större än för andra barn. Studien har utförts av universitetet i Mainz på uppdrag av den federala tyska stråskyddsmyndigheten- Inlämnad
- 2007-12-13
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)