Pernilla Stålhammar (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Utrikespolitisk expert/nationalekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2019-01-22 – 2021-11-30
- Statsrådsersättare
- 2016-06-07 – 2017-07-14
- Ersättare
- 2016-05-26 – 2016-06-06
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2016-05-25
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2016-06-16 – 2017-12-11
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-16
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2019-01-23 – 2021-02-25
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2021-02-25 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-12-11
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2019-03-26 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2021-11-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-11
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-12-11
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-12-11
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2019-09-24 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Sammankallande, Stockholms kommuns kongressgrupp, Miljöpartiet de gröna 11. Ledamot, partistyrelsens internationella kommitté, Miljöpartiet de gröna 11-13. Ordförande, partistyrelsens internationella kommitté, Miljöpartiet de gröna 13-15. Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna i Stockholms kommun 12-13. Bistånds- och säkerhetspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna 14-. Utrikespolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna 16-. Social- och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-18 och 19- (statsrådsersättare 141003-160525, ersättare 160525-160606, statsrådsersättare 160607-170714 och 190122-). Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16 och 17, utrikesutskottet 16-17 och socialutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 14-16, försvarsutskottet 14-17, EU-nämnden 14-17 och justitieutskottet 19-. Ledamot Utrikesnämnden 14-17. Ledamot riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 19-.
Föräldrar
Psykologen Stefan Johansson och museiintendenten, fil.kand. Barbro Johansson.
Utbildning
Naturvetenskaplig linje, Katedralskolan, Linköping 87-90. Civilekonomutbildning, inriktning nationalekonomi, Växjö universitet 91-95. Nationalekonomi, University of Dundee, Skottland, Storbritannien 93-94. Cambridge Proficiency i engelska språket för utländska studenter, University of Dundee, Skottland, Storbritannien 94. Studier i franska språket, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, Frankrike 97. Journalistik, radio samt skrift - praktisk inriktning, Journalisthögskolan Stockholm, JMK 10-11.
Anställningar
Nationalekonom, Policyavdelningen, Sida, Stockholm 94-95. Handläggare med ansvar för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina samt stödet till fredsprocessen i Mellanöstern, Sida, Stockholm 95-98. Sveriges representant i nordisk-indiska och schweiziska styrelsearbetet i Afrikanska utvecklingsbanken, stationerad i Abidjan, Elfenbenskusten 99-01. Biträdande Projektchef, Development Financing 00. Utrikesdepartementet, Stockholm 01-03. Biträdande sekretariatschef och expert fred och säkerhet, Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, Stockholm 03-05. Landteamskoordinator och utvecklingsanalytiker för Etiopien, Sida, Stockholm 07-09.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 14-. Ledamot, Parlamentariska referensgruppen till Utlandsspioneriutredningen 17. Ledamot, Parlamentariska referensgruppen för framtidens socialtjänst 19-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, Södermalms stadsdelsnämnd, Stockholms kommun 11-14.