Peter Helander (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Egen företagare.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2019-03-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-03-14
- Suppleant
- 2016-01-13 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-01-13 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-04-20 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16-. Ledamot näringsutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 16-18, försvarsutskottet 16-18, näringsutskottet 16-19 och kulturutskottet 18-. Ledamot Riksbanksfullmäktige 18-.
Föräldrar
Företagaren Leif Helander och företagaren Eila Helander, f. Tervo.
Utbildning
Tekniskt gymnasium 77-80, 81-82. Fallskärmsjägarskolan 80-81. Polishögskolan 82. Flygvapnets officershögskola 83-84.
Anställningar
Flygförare i flygvapnet 83-88. Reservofficer i flygvapnet 88-93. Pilot i SAS 88-12. Egen företagare 94-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot i den parlamentariska kommittén En kommunallag för framtiden 14-15. Ledamot i den parlamentariska referensgruppen Kostnadsutjämningsutredningen 17-18. Ledamot i den parlamentariska kommittén Kommunutredningen 17-20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mora 02-. Ordförande, kommunfullmäktige 14-18. Kommunstyrelseledamot 02-12. Kommunstyrelseordförande 06-10. Kommunalråd, Mora 10-12. Ordförande, byggnadsnämnden 12-14. Ledamot, Region Dalarna 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kretsordförande, Centerpartiet Mora 06-16. Vice ordförande, Centerpartiet Dalarna 11-15. Ordförande, Centerpartiet Dalarna 14-. Ledamot, SKL:s demokratiberedning 07-15. Vice ordförande, SKL:s demokratiberedning 11-15. Ledamot, Stiftelsen Zornsamlingarna 07-19. Ordförande, IFK Mora Skidklubb 14-15. Ledamot, IFK Mora Skidklubb 12-17. Ledamot, Riksdagens idrottsklubb 16-. Vd, Siljansringen AB 12-. Ordförande, Siljan Turism AB 12-16. Valberedningen, LRF Mora 12-. Valberedningen, Vinäs Båtklubb 13-.