Petter Löberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 161
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-11
- Ordförande
- 2019-02-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (ersättare 100216–100331). Ledamot justitieutskottet 14– och vice ordförande 22. Extra suppleant konstitutionsutskottet 10 och finansutskottet 10. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och kulturutskottet 18–. Ledamot Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19, ordförande 19–22 och vice ordförande 22–.