Petter Löberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 161
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2010-02-16 – 2010-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Vice ordförande
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-11
- Ordförande
- 2019-02-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2019-02-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (ersättare 100216–100331). Ledamot justitieutskottet 14– och vice ordförande 22. Extra suppleant konstitutionsutskottet 10 och finansutskottet 10. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och kulturutskottet 18–. Ledamot Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19, ordförande 19–22 och vice ordförande 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Modern järnväg Göteborg-Borås
Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg båda S Modern järnväg GöteborgBorås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen fortsätta undersöka möjligheterna för en ny stambana mellan Göteborg och Borås och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur i Västsverige
Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rökförbud i bilar som barn färdas i
Motion 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren båda S Rökförbud i bilar som barn färdas i Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett rökförbud i bilar som barn färdas i och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskningsstudier- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bristen på läkare i Sverige
Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Bristen på läkare i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsatt följa utvecklingen av behovet av utbildning av läkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är uppenbart- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättra säkerheten på flyktingboenden
Motion 2017/18:1112 av Lars Mejern Larsson och Petter Löberg (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1112 av Lars Mejern Larsson och Petter Löberg båda S Förbättra säkerheten på flyktingboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förbättrad säkerhet på flyktingboenden och en utvärdering av flyktingkrisen samt tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre förutsättningar för besöksnäringen
Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Bättre förutsättningar för besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att underlätta besöksnäringens utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konfessionella inslag i skolan
Motion 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. S Konfessionella inslag i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolan bör vara fri från konfessionella inslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att samhället skall hålla- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Götalandsbanan
Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beskattning av person med långvarig sjukdom
Motion 2017/18:582 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:582 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Beskattning av person med långvarig sjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattesystemet bör reformeras så att människor med långvarig sjukdom inte längre beskattas högre än de som har inkomst- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag