Pia Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2004-11-01 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-05-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-05-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2004-11-11 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Ledamot
- 2005-01-01 – 2006-10-02
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2004-12-02 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2012-10-01 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2011-04-06 – 2015-02-18
- Suppleant
- 2007-01-18 – 2011-04-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-10-16 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Personlig suppleant
- 2012-03-23 – 2012-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 04- (statsrådsersättare 041101-061002). Ledamot trafikutskottet 06-11, lagutskottet 05-06, finansutskottet 11-14, trafikutskottet 14-18 och utbildningsutskottet 18-. Suppleant skatteutskottet 04-06, utbildningsutskottet 06-14, bostadsutskottet 04-06 och EU-nämnden 18-. Ledamot Valprövningsnämnden 11-15, riksdagsstyrelsen 10-12 och krigsdelegationen 14-18. Suppleant Valprövningsnämnden 07-11, riksdagsstyrelsen 12-14 och 18- samt styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 12-16 och 18-.
Föräldrar
Metallarbetaren Bo Nilsson och sjuksköterskan Inger Nilsson, f. Thunberg.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sala, slutår 81. Fil.kand., informationslinjen, Örebro högskola 89-92. Litteraturvetenskap, Mälardalens högskola 97-98 och 04-05.
Anställningar
Butiksbiträde 81-84. Sjukvårdsbiträde och lärarvikarie 85-89. Lärarvikarie 89-92. Informationsassistent 92-94. Svenska 2-lärare 94-97. Gymnasielärare i svenska 97-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sala 85-. Ledamot, kommunstyrelsen, Sala 94-04 och arbetsutskottet 98-04. Ledamot, Sjuktransportförbundet 02-05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Revisorsersättare, arbetarekommunen i Sala 01-. Vice ordförande, Socialdemokraterna i Västmanland 07-17 och ordförande 17-. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 07-. Ledamot, Sala Shape Club 98-01, Sala Sparbank 01- och föräldraråd på Ängshagenskolan i Sala 04-08. Kassör i föreningen Helgas 06-15.