Pontus Andersson Garpvall (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 313
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1992
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-12-17 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 14–23. Ledamot kommunstyrelsen 18–22. Ledamot idrotts- och fritidsnämnden 13–14 och 18–22 samt barn- och utbildningsnämnden 14–22.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21–. Ledamot justitieutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 22, Utbildningsutskottet 22, kulturutskottet 22, konstitutionsutskottet 22 och justitieutskottet 22.
Föräldrar
Direktören Lars Andersson och undersköterskan Anneli Andersson, f. Jönsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Pro Civitas, Helsingborg, slutår 11. Studier vid Lunds universitet 11–12 och Malmö högskola 13–14.
Anställningar
Truckförare, Swedfruit, Helsingborg 07–13. Truckförare, Saba frukt och grönt, Helsingborg 13. Chaufför, Swedlog, Helsingborg 13–14. Politisk sekreterare, Malmö stad 15–18. Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 18–21.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sverigedemokraterna Helsingborg 13–19 och ordförande 19–23. Ordförande SDU Skåne 14–15. 2:e vice ordförande SDU 14–15. 2:e vice ordförande Ungsvenskarna 15–18.