Richard Jomshof (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Blekinge län, plats 152
- Titel
- SO-lärare.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Partisekreterare
- 2015-02-26 – 2022-10-17
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-12-01
- Suppleant
- 2012-12-10 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2013-02-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-09-28 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–12. Ledamot justitieutskottet 12–14 och ordförande 22–. Suppleant försvarsutskottet 10–14, kulturutskottet 12–13, miljö- och jordbruksutskottet 12–13 och 18–, utbildningsutskottet 12– och justitieutskottet 14–22. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–16 och 17–18 och krigsdelegationen 14–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–17.
Utbildning
SO-lärarexamen, Malmö lärarhögskola/Lunds universitet 97. Fördjupning i geografi och historia, Lunds universitet 97–99.
Bostadsort
Karlskrona
Anställningar
Butiksbiträde, Obs Stormarknad i Helsingborg 88–91. Värnplikt, F 17 Kallinge 91. Klasslärare, år 4, Lerbäckskolan i Lund 99/00. SO-lärare, år 7 och 8, Magnus Stenbocksskolan, Helsingborg 01. Lärare, geografi, filosofi och psykologi, gymnasieskolan Pro Civitas, Växjö 02–05. Politisk sekreterare, Karlskrona kommun 06–10. Politisk sekreterare, landstinget Blekinge 06–10. Partisekreterare Sverigedemokraterna 15–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 11–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlskrona 02–10. Ledamot, kommunstyrelsen, Karlskrona 06–10. Ledamot, barn- och ungdomsnämnden 06–10 och utbildningsnämnden 06–10. Landstingsfullmäktig, Blekinge län 06–10. Ledamot, landstingsstyrelsen 06–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot partistyrelsen och verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 99–. Ordförande Sverigedemokraterna Karlskrona-Ronneby 02–08. Ordförande Sverigedemokraterna Blekinge 02–11.
Litteratur
20 röster om 20 år – Sverigedemokraterna 1988–2008 (08).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skolor och förskolor med kopplingar till extremister
Interpellation 2019/20:420 av Richard Jomshof (SD)
Interpellation 2019/20:420 Skolor och förskolor med kopplingar till extremister av Richard Jomshof SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I slutet på maj månad rapporterade Säpo att ett flertal individer med direkta kopplingar till så kallade våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Enligt- Inlämnad
- 2020-06-09
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018
Interpellation 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2019/20:424 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige plockade bort flest elever av alla deltagande länder i världen i PISA-undersökningen 2018. Enligt OECD:s regelverk fick inget land exkludera mer än 5 procent av eleverna. Sverige- Inlämnad
- 2020-06-09
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
PISA-fusket
Interpellation 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD)
Interpellation 2019/20:413 PISA-fusket av Richard Jomshof SD till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste PISA-resultaten december 2019 visade på en uppgång för svenska elever, och utbildningsminister Anna Ekström kallade resultaten för ett styrkebesked och att den svenska skolan står starkUtbildningsministern påstod- Inlämnad
- 2020-06-04
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Folkomröstning om invandringspolitiken
Interpellation 2019/20:37 av Richard Jomshof (SD)
Interpellation 2019/20:37 Folkomröstning om invandringspolitiken av Richard Jomshof SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Detta gäller oavsett om vi gör en jämförelse med våra nordiska grannländer eller med övriga Europa. Resultatet av denna- Inlämnad
- 2019-10-10
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)