Rickard Nordin (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 40
- Titel
- Pol.kand.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-03-03 – 2014-04-03
- Ledig
- 2013-10-21 – 2013-12-20
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-04 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2013-12-21 – 2014-03-02
- Ersättare
- 2011-10-12 – 2013-10-20
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-09-06 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2012-09-05
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-14 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-09-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2012-09-05
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2012-05-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-24 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-13 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2011-10-21 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11– (ersättare 111012–140929). Ledamot socialutskottet 12–14. Suppleant civilutskottet 11–14, socialutskottet 11–12, miljö- och jordbruksutskottet 11–12 och 15–, kulturutskottet 12–14, justitieutskottet 14–18 och 23–, näringsutskottet 14– och EU-nämnden 22–. Ledamot OSSE-delegationen 11–14.
Utbildning
Gymnasieskola i Eksjö, slutår –02. Chalmers tekniska högskola 03–04. Göteborgs universitet 04–09.
Anställningar
Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98–99. Receptionist, Movänta Camping 00–07. Projektledare, EUE AB 02–03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 14–17. Ledamot, Energikommissionen 15–17.
Kommunala uppdrag
Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12–13.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fastighetsskatt på vindkraftverk
Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2014/15:772 Fastighetsskatt på vindkraftverk av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har i ett ställningstagande från mars i år meddelat att fastighetsskatten på vindkraftverk kraftigt ska höjas. Ökningen innebär att fastighetsskatten ökar med 150 procent, vilket för ett normalstort- Inlämnad
- 2015-08-27
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Supermiljöbilspremien
Skriftlig fråga 2014/15:600 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2014/15:600 Supermiljöbilspremien av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Supermiljöbilspremien har visat sig vara så populär att den inte räcker till. Det finns en oro på marknaden att den inte räcker året ut, vilket i värsta fall leder till att folk inte vågar köpa de allra miljövänligaste- Inlämnad
- 2015-06-01
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet
Skriftlig fråga 2014/15:599 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2014/15:599 Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energieffektivisering kommer att utgöra en viktig del i Sveriges arbete för ett mer hållbart samhälle och energisystem. EU-kommissionen anser att Sverige ligger efter i implementeringen av- Inlämnad
- 2015-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Skattehöjningar på biodrivmedel
Skriftlig fråga 2014/15:598 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2014/15:598 Skattehöjningar på biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt den överkompensationsrapport som Energimyndigheten framtagit i februari 2015 framgår att det troligen inte förekommit någon överkompensation för HVO. Snarare verkar prisskillnaden vara drygt 60 öre per- Inlämnad
- 2015-06-01
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Politiska förutsättningar för ED95
Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2014/15:412 Politiska förutsättningar för ED95 av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Utsläppen från den svenska transportsektorn måste minska. Från tunga transporter är trenden dock att utsläppen fortsätter att öka. Avgörande för att ställa om tunga transporter är biodrivmedel. Ett exempel på biodrivmedel- Inlämnad
- 2015-04-13
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)