Rickard Nordin (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 40
- Titel
- Pol.kand.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-03-03 – 2014-04-03
- Ledig
- 2013-10-21 – 2013-12-20
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-04 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2013-12-21 – 2014-03-02
- Ersättare
- 2011-10-12 – 2013-10-20
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-09-06 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2012-09-05
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-14 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-09-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2012-09-05
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2012-05-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-24 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-13 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2011-10-21 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11– (ersättare 111012–140929). Ledamot socialutskottet 12–14. Suppleant civilutskottet 11–14, socialutskottet 11–12, miljö- och jordbruksutskottet 11–12 och 15–, kulturutskottet 12–14, justitieutskottet 14–18 och 23–, näringsutskottet 14– och EU-nämnden 22–. Ledamot OSSE-delegationen 11–14.
Utbildning
Gymnasieskola i Eksjö, slutår –02. Chalmers tekniska högskola 03–04. Göteborgs universitet 04–09.
Anställningar
Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98–99. Receptionist, Movänta Camping 00–07. Projektledare, EUE AB 02–03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 14–17. Ledamot, Energikommissionen 15–17.
Kommunala uppdrag
Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12–13.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet
Den 14 juni efter debattens slut, dock tidigast klockan 13, håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av kapacitetsbrist i elsystemet. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar energiminister Anders Ygeman SDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2019-06-14
Energipolitik
Betänkande 2018/19:NU14
Satsningar på forskning bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om energipolitik. Riksdagen röstade ja till reservation 16 och röstade nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 24
- Anföranden och repliker
- 32, 105 minuter
- Justering
- 2019-05-28
- Bordläggning
- 2019-06-03
- Debatt
- 2019-06-04
- Beslut
- 2019-06-12
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport
Den 10 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin MPDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2019-05-10
Elmarknadsfrågor
Betänkande 2018/19:NU12
Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.
Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om elmarknadsfrågor. Riksdagen röstade då ja till reservation 1. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 41, 99 minuter
- Justering
- 2019-05-02
- Bordläggning
- 2019-05-07
- Debatt
- 2019-05-08
- Beslut
- 2019-05-09
Bonus-malus
Skriftlig fråga 2018/19:568 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:568 Bonusmalus av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S I samband med dieselgate framkom det hur olika biltillverkare påverkat programvaran i bilen till sin fördel vid olika tester. Att kunna påverka programvaran i bilen är dock inget nytt. På marknaden finns ett otal sätt att helt öppet- Inlämnad
- 2019-04-23
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Inrikesminister- Datum
- 2019-04-11
Lantmäteriet och laddstolpar
Skriftlig fråga 2018/19:451 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:451 Lantmäteriet och laddstolpar av Rickard Nordin C till Statsrådet Per Bolund MP Det finns juridiska otydligheter gällande hur samfälligheter kan/ska agera för att korrekt reglera laddplatser inom samfälligheten. Problemet består i att det eventuellt behövs en ny kostsam lantmäteriförrättning och att Lantmäteriet- Inlämnad
- 2019-03-25
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Bygglov för solceller
Skriftlig fråga 2018/19:450 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:450 Bygglov för solceller av Rickard Nordin C till Statsrådet Per Bolund MP Produktionen av solel i Sverige är fortfarande liten trots goda sollägen och en stadigt sjunkande kostnadsbild. Under den förra mandatperioden genomfördes äntligen en av de reformer Centerpartiet drivit på för länge, nämligen slopandet- Inlämnad
- 2019-03-25
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Motion 2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 20142020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppbygga förtroendet för landsbygdsprogrammet med bl.a. kortare handläggningstider,- Inlämnad
- 2019-03-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kemikaliepolitik
Betänkande 2018/19:MJU7
Riksdagen har behandlat 37 motioner om kemikaliepolitik. Motionerna handlar bland annat om arbetet för en giftfri miljö, reglering av farliga ämnen, EU:s kemikalielagstiftning och internationella samarbeten. Riksdagen sa nej till samtliga motioner. Anledningen är bland annat att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 22
- Anföranden och repliker
- 10, 60 minuter
- Justering
- 2019-02-14
- Bordläggning
- 2019-02-27
- Debatt
- 2019-02-28
- Beslut
- 2019-03-06
Avsaknaden av en miljöbilsdefinition
Skriftlig fråga 2018/19:294 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:294 Avsaknaden av en miljöbilsdefinition av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I dagsläget saknar Sverige en miljöbilsdefinition. Detta utgör ett stort problem och riskerar att bromsa den pågående omställningen till mer klimateffektiva transporter. Definitionen ska styra statliga- Inlämnad
- 2019-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Konvertering av befintliga bilar till drift med förnybara bränslen
Skriftlig fråga 2018/19:279 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:279 Konvertering av befintliga bilar till drift med förnybara bränslen av Rickard Nordin C till Statsrådet Tomas Eneroth S Sju av åtta partier i Sveriges riksdag är överens om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. Det är ett tufft men fullt görbart mål. För att nå det målet- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. C med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt minska aktieinnehavet i Telia Company AB Telia när marknaden tillåter, och detta- Inlämnad
- 2019-02-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Pumplagen
Skriftlig fråga 2018/19:263 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2018/19:263 Pumplagen av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Pumplagen hur nu existerat en lång tid och bidrog starkt till ökningen av E85 i Sverige. Sedan dess införande har flera andra lagar och initiativ tillkommit för att stimulera tillgången på förnybara drivmedel. Det har gjorts vissa utvärderingar- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
El- och gasbilar
Interpellation 2018/19:50 av Jens Holm (V)
Interpellation 2018/19:50 El- och gasbilar av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Allt fler av Sveriges gas- och elbilar försvinner ut ur landet. Därmed kommer vi att ha svårt att uppnå målet att till 2030 nå en fossiloberoende fordonsflotta samt 70 procents minskade utsläpp från transportsektorn.- Inlämnad
- 2019-02-01
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Klimatpolitik
Betänkande 2018/19:MJU4
Riksdagen sa nej till motioner om det internationella klimatarbetet, om EU:s klimatpolitik, om övergripande svensk klimatpolitik med nationella åtgärder och om utvärdering och rapportering av klimatpolitiken.
Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan har genomförts.- Behandlade dokument
- 29
- Förslagspunkter
- 31
- Reservationer
- 39
- Anföranden och repliker
- 34, 115 minuter
- Justering
- 2019-02-05
- Bordläggning
- 2019-02-13
- Debatt
- 2019-02-14
- Beslut
- 2019-02-27
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Finansminister- Datum
- 2019-02-07
med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
Motion 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla redan beslutade intrång och avsättningar ska ersättas innan man inrättar nya- Inlämnad
- 2019-01-18
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2018/19:NU3
Cirka 3,2 miljarder kronor ur statens budget går till utgiftsområdet energi. Mest pengar, drygt 1,5 miljarder kronor, går till energiforskning. 535 miljoner kronor går till satsningar på energiteknik och drygt 317 miljoner kronor går till Statens energimyndighet. Riksdagen sa delvis ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 48, 115 minuter
- Justering
- 2018-12-14
- Bordläggning
- 2018-12-17
- Debatt
- 2018-12-18
- Beslut
- 2018-12-19
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2018/19:2637 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2018/19:2637 av Helena Lindahl m.fl. C Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Oavsett var man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag