Rickard Nordin (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 40
- Titel
- Pol.kand.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-03-03 – 2014-04-03
- Ledig
- 2013-10-21 – 2013-12-20
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-04-04 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2013-12-21 – 2014-03-02
- Ersättare
- 2011-10-12 – 2013-10-20
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-09-06 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2012-09-05
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-14 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-09-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2012-09-05
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2012-05-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-24 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-13 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2011-10-21 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11– (ersättare 111012–140929). Ledamot socialutskottet 12–14. Suppleant civilutskottet 11–14, socialutskottet 11–12, miljö- och jordbruksutskottet 11–12 och 15–, kulturutskottet 12–14, justitieutskottet 14–18 och 23–, näringsutskottet 14– och EU-nämnden 22–. Ledamot OSSE-delegationen 11–14.
Utbildning
Gymnasieskola i Eksjö, slutår –02. Chalmers tekniska högskola 03–04. Göteborgs universitet 04–09.
Anställningar
Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98–99. Receptionist, Movänta Camping 00–07. Projektledare, EUE AB 02–03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 14–17. Ledamot, Energikommissionen 15–17.
Kommunala uppdrag
Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12–13.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Motion 2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. C med anledning av prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning- Inlämnad
- 2020-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Luftfartsverket och solceller
Skriftlig fråga 2019/20:1480 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:1480 Luftfartsverket och solceller av Rickard Nordin C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Elmarknaden genomgår nu en förändring, från ett fåtal större producenter till allt fler mindre. För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från hela samhället. Fler och fler väljer- Inlämnad
- 2020-06-02
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Plastpelletssanering
Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:1367 Plastpelletssanering av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljontals små plastpellets och mängder av annat skräp som släppts ut i våra hav flyter just nu i land på västsvenska stränder. Det är skräp som skadar både miljön och naturen. I dag är lagen kring nedskräpning- Inlämnad
- 2020-05-15
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Näringsminister Ibrahim Baylan S- Datum
- 2020-04-23
Övergripande miljöfrågor
Betänkande 2019/20:MJU12
Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlade bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.
- Behandlade dokument
- 49
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 23, 83 minuter
- Justering
- 2020-04-16
- Bordläggning
- 2020-04-21
- Debatt
- 2020-04-22
- Beslut
- 2020-04-23
Handelspolitik
Betänkande 2019/20:NU15
Regeringen bör agera för att Sverige ska kunna handla med sälprodukter, som kött och skinn. Dels genom att söka undantag från EU:s försäljningsförbud, dels genom att verka för att förbudet mot handel med sälprodukter upphävs. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.
Sverige hade tidigare ett undantag från EU:s försäljningsförbud och kunde sälja sälprodukter fram till 2015 då undantaget upphävdes. Riksdagen anser att förbudet mot handel med sälprodukter skapar etiska problem eftersom den säl som jagas inte kan omhändertas annat än för jägarens eget bruk. Från och med i år kommer jakten dessutom att utökas; utöver skyddsjakt är det nu tillåtet med licensjakt på säl för att hålla efter beståndet. Jakten behövs för att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel med sälprodukter.
Förslagen om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om handelsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. De handlar om internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande.
- Behandlade dokument
- 50
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 8, 63 minuter
- Justering
- 2020-04-16
- Bordläggning
- 2020-04-21
- Debatt
- 2020-04-22
- Beslut
- 2020-04-22
Energipolitik
Betänkande 2019/20:NU14
Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sveriges förnybara elförsörjning. Därför bör regeringens fortsatta arbete på området inriktas på att värna den småskaliga produktionen. Minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader behöver vara vägledande för det arbetet. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.
Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om energipolitik. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.
- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 25
- Anföranden och repliker
- 17, 69 minuter
- Justering
- 2020-04-16
- Bordläggning
- 2020-04-21
- Debatt
- 2020-04-22
- Beslut
- 2020-04-22
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2020-03-26
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister- Datum
- 2020-03-12
Elmarknadsfrågor
Betänkande 2019/20:NU10
Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om elmarknadsfrågor. Anledningen är bland annat att det i flera fall redan pågår insatser och utredningar. Motionerna handlar bland annat om elmarknadens utformning och funktion, mål och ansvar för leveranssäkerheten, planering och säkerhet för framtidens elnät och Gotlands elförsörjning.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 33, 99 minuter
- Justering
- 2020-03-05
- Bordläggning
- 2020-03-10
- Debatt
- 2020-03-11
- Beslut
- 2020-03-11
med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stärka konkurrenstillsynen utifrån Riksrevisionens rekommendationer- Inlämnad
- 2020-02-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Partiklar i dieselbilar
Skriftlig fråga 2019/20:826 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:826 Partiklar i dieselbilar av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP De senaste åren har skandalerna kring dieselfordon duggat tätt. På flera olika sätt har olika biltillverkare försökt manipulera tester och sänka sina bokförda utsläpp. Nu läggs ytterligare ved på den brasan.- Inlämnad
- 2020-01-29
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Ursprungsgarantier för förnybar kraftproduktion
Skriftlig fråga 2019/20:812 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:812 Ursprungsgarantier för förnybar kraftproduktion av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Elmarknaden genomgår nu en förändring, från ett fåtal större producenter till allt fler mindre. För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från hela samhället. Fler och- Inlämnad
- 2020-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statliga företag
Betänkande 2019/20:NU4
Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om förvaltningen av de statliga företagen under 2018. Regeringen redogör bland annat för hur statens bolagsägande har utvecklats under 2018 samt för statens ägarpolicy och de riktlinjer som gäller för bolag med statligt ägande.
Riksdagen välkomnar att regeringen har utvecklat innehållet i skrivelsen så att riksdagen på ett bättre sätt ska kunna få en bild av utvecklingen i de statliga bolagen. Riksdagen betonar att det är viktigt att detta arbete fortsätter. Med det lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa nej till olika motioner om statliga företag. De handlar om den övergripande förvaltningen av statliga företag, hur förvaltningen av vissa av de statliga företagen ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag. Ett av motionsförslagen rör att regeringen bör ge Vattenfall i ägardirektiv att stoppa avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2.
- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 47, 153 minuter
- Justering
- 2019-12-17
- Bordläggning
- 2020-01-14
- Debatt
- 2020-01-15
- Beslut
- 2020-01-22
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2019/20:NU3
Cirka 3,5 miljarder ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet energi. Mest pengar går till energiforskning, cirka 1,6 miljarder kronor, medan 835 miljoner kronor går till energiteknik. Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen får drygt 440 miljoner kronor i anslag.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner från allmänna motionstiden 2019.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 55, 114 minuter
- Justering
- 2019-12-05
- Bordläggning
- 2019-12-10
- Debatt
- 2019-12-11
- Beslut
- 2019-12-12
Vattenkraftens betydelse och förutsättningar
Skriftlig fråga 2019/20:518 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:518 Vattenkraftens betydelse och förutsättningar av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Alla prognoser visar på ökade behov av el. Det innebär också att behovet av förnybar el ökar. Det är tydligt att det som byggs ut på marknadsmässiga villkor till största delen är vindkraft.- Inlämnad
- 2019-11-29
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
Motion 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att- Inlämnad
- 2019-11-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,
Skattebefrielsen för biodrivmedel
Skriftlig fråga 2019/20:466 av Rickard Nordin (C)
Fråga 2019/20:466 Skattebefrielsen för biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har en stor utmaning när det gäller att minska vägtrafikens utsläpp. Vi ska nå målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030. För att göra detta kommer biodrivmedel att vara helt avgörande, och- Inlämnad
- 2019-11-21
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Civilminister Lena Micko S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2019-11-07
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Betänkande 2019/20:NU7
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. I skrivelsen redogör regeringen för den första kontrollstationen som bland annat baseras på en löpande myndighetsanalys av de energipolitiska målen och elmarknadens utveckling. Regeringen berättar också om planeringen av arbetet inför den andra kontrollstationen om fyra år.
Riksdagen håller med regeringen om att det är viktigt att löpande följa upp utvecklingen när det gäller de energipolitiska målen och utvecklingen på elmarknaden. Riksdagen håller också med regeringen om att uppföljningen bör utvecklas inför nästa kontrollstation 2023.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 49 minuter
- Justering
- 2019-10-15
- Bordläggning
- 2019-10-22
- Debatt
- 2019-10-23
- Beslut
- 2019-10-23