Robert Halef (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tandtekniker.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-03-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-01-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-01-16
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-04-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Södertälje
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 14-18 och EU-nämnden 18-19. Suppleant finansutskottet 10-14, utrikesutskottet 10-, trafikutskottet 10-14, EU-nämnden 10-18 och 19-, justitieutskottet 13-14 och 18- samt försvarsutskottet 14-.
Utbildning
Tandtekniker, Grantorpskolan i Huddinge.
Anställningar
Gruppledare för Kristdemokraterna, Södertälje kommun 03-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje. Ordförande, Telge Energi AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Kristdemokraterna i Södertälje.