Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren har Liberalerna uppmärksammats på frågan att elever som har dyslexi inte får använda vissa hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov. Hur situationen ser ut- Inlämnad
- 2019-09-04
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
Interpellation 2018/19:304 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:304 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S För sex månader sedan inlämnade Liberalerna en interpellation för att uppmärksamma problemet med att lärare som ingriper mot stöket i klassrummet känner en rädsla för att bli- Inlämnad
- 2019-08-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Färre skolinspektioner
Interpellation 2018/19:297 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:297 Färre skolinspektioner av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Statens skolinspektion är en av våra viktigaste myndigheter och har med nuvarande modell verkat i tio år. Myndigheten sköter inte bara tillståndsprövningar av friskolor utan har även det viktiga uppdraget att vara- Inlämnad
- 2019-06-19
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Rekryteringen till lärarutbildningen
Interpellation 2018/19:51 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:51 Rekryteringen till lärarutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Lärarutbildningen är högt prioriterad för Liberalerna, och lärarutbildningens kvalitet, utformning och genomströmning är frågor som Liberalerna vid återkommande tillfällen lyft upp i den utbildningspolitiska- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Kritik mot lärare som följer skollagen
Interpellation 2018/19:35 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:35 Kritik mot lärare som följer skollagen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om lärarnas och rektorernas befogenheter måste åter lyftas i den skolpolitiska debatten. Inte nog med att antalet fall av våld och hot mot skolans personal har ökat. Det finns därtill ett stort- Inlämnad
- 2019-01-30
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Lärarbristen och andelen behöriga lärare
Interpellation 2018/19:2 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:2 Lärarbristen och andelen behöriga lärare av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Några av de mest akuta frågorna inom skolpolitiken som Liberalerna uppmärksammat under många år är läraryrkets attraktivitet samt rekryteringsfrågan. Under de senaste åren har flera larmrapporter- Inlämnad
- 2019-01-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)