Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ekonomiska incitament för en snabbare integration
Motion 2012/13:A222 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:A222 av Roger Haddad FP Ekonomiska incitament för en snabbare integration FP401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ekonomiska incitament för en snabbare integration. Motivering Sverige har en generös- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om stöd och service
Skriftlig fråga 2012/13:1 av Haddad, Roger (FP)
den 18 september Fråga 2012/13:1 Lagen om stöd och service av Roger Haddad FP till statsrådet Maria Larsson KD Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en viktig rättighetslagstiftning som måste värnas, inte minst för att de som räknas till lagens personkrets ska få det stöd de behöver för- Inlämnad
- 2012-09-18
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)