Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Burma
Motion 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)
Motion till riksdagen 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska agera för att ett internationellt tryck upprätthålls på den burmesiska regimen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ökad kunskap inom den statliga förvaltningen om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Motion 2011/12:Fi211 av Marianne Åhman och Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi211 av Marianne Åhman och Roger Haddad FP Ökad kunskap inom den statliga förvaltningen om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning FP1003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västmanland som pilotlän för etableringsreformen
Motion 2011/12:A223 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:A223 av Roger Haddad FP Västmanland som pilotlän för etableringsreformen FP1086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Västmanland som pilotlän för etableringsreformen. Motivering Regeringen och riksdagen införde den- Inlämnad
- 2011-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetet mot hedersrelaterade brott
Motion 2011/12:Ju220 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju220 av Roger Haddad FP Arbetet mot hedersrelaterade brott FP1080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet mot hedersrelaterade brott. Motivering Regeringen har under den förra mandatperioden och den nuvarande- Inlämnad
- 2011-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Närvaro för de förtroendevalda
Motion 2011/12:K211 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K211 av Roger Haddad FP Närvaro för de förtroendevalda FP1079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att närvaro också bör omfatta de förtroendevalda. Motivering Förtroendevalda beviljas ett partistöd när man väljs- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kostnad för diskriminering
Motion 2011/12:A224 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:A224 av Roger Haddad FP Kostnad för diskriminering FP1081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att diskriminering ska kosta. Motivering Sedan en tid tillbaka finns en samlad diskrimineringslagstiftning i Sverige.- Inlämnad
- 2011-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte
Motion 2011/12:Ju209 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju209 av Roger Haddad FP Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte FP1049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Motivering Trygghet är viktigt för våra medborgare och- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minoritetsspråkens framtid
Motion 2011/12:Ub380 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub380 av Roger Haddad FP Minoritetsspråkens framtid FP1052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge ett specialuppdrag till Mälardalens högskola för att stärka minoritetsspråkens framtid. Motivering Sverige har- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flytt av Sveriges ambassad från Syrien till Libanon
Motion 2011/12:K209 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K209 av Roger Haddad FP Flytt av Sveriges ambassad från Syrien till Libanon FP1048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en flytt av Sveriges ambassad från Syrien till Libanon. Motivering Frågan om den svenska representationen- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bidragsberoendet
Motion 2011/12:So215 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:So215 av Roger Haddad FP Bidragsberoendet FP1051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om motprestation för att bryta bidragsberoende. Motivering Ett av våra viktigaste uppdrag är att bryta utanförskapet. Det handlar- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rökförbud vid busshållplatser
Motion 2011/12:So214 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:So214 av Roger Haddad FP Rökförbud vid busshållplatser FP1050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rökförbud vid busshållplatser. Motivering Frågan om rökning på allmänna platser engagerar många. Hittills är det- Inlämnad
- 2011-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag