Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans
Interpellation 2013/14:203 av Malmström, Louise (S)
den 4 december Interpellation 2013/14:203 En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans av Louise Malmström S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan den nuvarande gymnasieskolan Gy 2011 infördes har niondeklassare ställts inför valet mellan studieförberedande och yrkesförberedande program med- Inlämnad
- 2013-12-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Lärarlegitimationerna
Interpellation 2013/14:185 av Dalman Eek, Cecilia (S)
den 29 november Interpellation 2013/14:185 Lärarlegitimationerna av Cecilia Dalman Eek S till utbildningsminister Jan Björklund FP Beslutet om lärarlegitimationer syftade till att säkra att lärare som undervisar och sätter betyg är behöriga. Det var tänkt som ett sätt att skapa ordning och reda i den svenska skolan.- Inlämnad
- 2013-11-29
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Motion 2013/14:Sf228 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf228 av Roger Haddad FP Bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn FP303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Motivering Sveriges regering ska ha en generös- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre mobiltäckning i Mälardalen
Motion 2013/14:T210 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:T210 av Roger Haddad FP Bättre mobiltäckning i Mälardalen FP302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för en bättre mobiltäckning i Mälardalen. Motivering Regionen StockholmMälardalen är en strategiskt viktig- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Attraktiva yrkesprogram för jobb
Interpellation 2012/13:430 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)
den 20 maj Interpellation 2012/13:430 Attraktiva yrkesprogram för jobb av Fredrik Lundh Sammeli S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sverige behöver yrkesutbildningar med hög status som intresserar ungdomar. De två senaste åren visar på en skrämmande utveckling åt ett helt annat håll. Andelen elever på gymnasiets- Inlämnad
- 2013-05-20
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fortsatt demokratiutveckling i Burma
Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C)
Motion till riksdagen 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. FP, KD, C Fortsatt demokratiutveckling i Burma FP0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ambassad i Beirut
Motion 2012/13:K260 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:K260 av Roger Haddad FP Ambassad i Beirut FP406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör öppna en ambassad i Beirut. Motivering Vid en tidigare översyn av Sveriges utrikesrepresentationer fattade UD beslut- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flexiblare vägar till arbete och studier
Motion 2012/13:Sf288 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf288 av Roger Haddad FP Flexiblare vägar till arbete och studier FP407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enklare regler för att studera under asyltiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7 2012/13:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Västmanland pilotlän för Finlandskunskap
Motion 2012/13:Ub259 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub259 av Roger Haddad FP Västmanland pilotlän för Finlandskunskap FP405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Västmanland som pilotlän för Finlandskunskap. Motivering För tre år sedan uppmärksammades officiellt Märkesåret- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla minoritetspolitiken
Motion 2012/13:K237 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:K237 av Roger Haddad FP Utveckla minoritetspolitiken FP404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för den romska nationella minoriteten. Motivering Sedan 2010 har Sverige en lag för de nationella minoriteterna.- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kinainstitut i Västerås
Motion 2012/13:N209 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:N209 av Roger Haddad FP Kinainstitut i Västerås FP402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett Kinainstitut i Västerås. Motivering Tillväxt- och konkurrensfrågor är särskilt aktuella i en tid av globalisering- Inlämnad
- 2012-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre information till tågresenärer
Motion 2012/13:T207 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:T207 av Roger Haddad FP Bättre information till tågresenärer FP400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre information till tågresenärer. Motivering Frågan om drift och underhåll har de senaste åren varit en- Inlämnad
- 2012-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska incitament för en snabbare integration
Motion 2012/13:A222 av Roger Haddad (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:A222 av Roger Haddad FP Ekonomiska incitament för en snabbare integration FP401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ekonomiska incitament för en snabbare integration. Motivering Sverige har en generös- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag