Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans
Interpellation 2013/14:203 av Malmström, Louise (S)
den 4 december Interpellation 2013/14:203 En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans av Louise Malmström S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan den nuvarande gymnasieskolan Gy 2011 infördes har niondeklassare ställts inför valet mellan studieförberedande och yrkesförberedande program med- Inlämnad
- 2013-12-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Lärarlegitimationerna
Interpellation 2013/14:185 av Dalman Eek, Cecilia (S)
den 29 november Interpellation 2013/14:185 Lärarlegitimationerna av Cecilia Dalman Eek S till utbildningsminister Jan Björklund FP Beslutet om lärarlegitimationer syftade till att säkra att lärare som undervisar och sätter betyg är behöriga. Det var tänkt som ett sätt att skapa ordning och reda i den svenska skolan.- Inlämnad
- 2013-11-29
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)