Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
De kristnas situation i främst Irak
Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP)
Fråga 2013/14:745 De kristnas situation i främst Irak av Roger Haddad FP till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen för de kristna minoriteterna i Mellanöstern är alarmerande. Vid sidan av Syrien, är det bara i Libanon de kristna har kunnat leva utan direkta hot och trakasserier. I Syrien drabbas alla med tanke på- Inlämnad
- 2014-08-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Närpolisens verksamhet
Skriftlig fråga 2013/14:693 av Roger Haddad (FP)
Fråga 2013/14:693 Närpolisens verksamhet av Roger Haddad FP till Justitieminister Beatrice Ask M Det brottsförebyggande arbetet generellt och det polismyndigheterna gör i synnerhet har en viktig funktion i samhället. Inte minst gäller det att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet och i ett utanförskap långt ifrån- Inlämnad
- 2014-06-18
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Den humanitära situationen i Libanon
Skriftlig fråga 2013/14:575 av Roger Haddad (FP)
Fråga 2013/14:575 Den humanitära situationen i Libanon av Roger Haddad FP till Statsrådet Hillevi Engström M Syrienkriget fortsätter att skörda sina offer. Familjer och enskilda flyr till andra länder i hopp om att komma undan konflikten och överleva. Situationen i Syrien och Mellanöstern är minst sagt bekymmersam. Trots- Inlämnad
- 2014-04-14
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Sysselsättning under asylprocessen
Skriftlig fråga 2013/14:58 av Haddad, Roger (FP)
den 18 oktober Fråga 2013/14:58 Sysselsättning under asylprocessen av Roger Haddad FP till statsrådet Tobias Billström M Sverige har en stor utmaning i att upprätthålla en kvalitet i mottagandet av nyanlända som söker asyl. Flertalet kommuner har tecknat avtal med Migrationsverket, men det återstår ett arbete att- Inlämnad
- 2013-10-18
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Planerade neddragningar i tågtrafiken
Skriftlig fråga 2013/14:5 av Haddad, Roger (FP)
den 18 september Fråga 2013/14:5 Planerade neddragningar i tågtrafiken av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Mälardalen har ett stort behov av fungerande tågkommunikationer, exempelvis från Västerås till Stockholm. Dagligen pendlar tusentals invånare till huvudstaden och den viktiga arbetsmarknadsregionen,- Inlämnad
- 2013-09-18
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)