Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor
Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:613 Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser och fler polishögskolor runt om i landet. I dag bedrivs utbildning på distans samt vid campus på tre orter: Umeå, Södertörn och- Inlämnad
- 2017-08-30
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS
Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit för Islamiska- Inlämnad
- 2017-08-14
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Bilmålvakter
Skriftlig fråga 2016/17:1829 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1829 Bilmålvakter av Roger Haddad L till Statsrådet Tomas Eneroth S Liberalerna genomförde tillsammans med Alliansen en lagändring 2014 för att underlätta polisens arbete mot så kallade bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar på personer som de- Inlämnad
- 2017-08-22
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Antalet polisutbildade i verksamhet
Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1827 Antalet polisutbildade i verksamhet av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har återkommande uttalat att den satsar på fler poliser och att man i vårändringsbudgeten anslog 700 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Enligt rikspolisledningen krävdes dessa- Inlämnad
- 2017-08-22
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Bilbränder och försäkringsbedrägerier
Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1825 Bilbränder och försäkringsbedrägerier av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Återkommande drabbas min hemkommun Västerås, men även andra kommuner runt om i landet, av bilbränder. Västerås toppade för något år sedan antalet bilbränder per capita och ligger nu i topp tillsammans- Inlämnad
- 2017-08-21
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder mot bilmålvakter
Skriftlig fråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1756 Åtgärder mot bilmålvakter av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna genomförde tillsammans med alliansen en lagändring 2014 för att underlätta Polisens arbete mot s.k. bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar på personer- Inlämnad
- 2017-07-25
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige
Interpellation 2016/17:552 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:552 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet poliser i Sverige fortsätter att sjunka under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är bekymmersamt men tyvärr ingen nyhet. Denna utveckling noterade vi redan i början av förra året, och- Inlämnad
- 2017-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Skriftlig fråga 2016/17:1629 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1629 Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Liberalerna välkomnar att det uppdrag som utförts av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som tillkom 2014 på Liberalernas initiativ, nu permanentas.- Inlämnad
- 2017-06-19
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Antalet fältveckor inom polisutbildningen
Skriftlig fråga 2016/17:1426 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1426 Antalet fältveckor inom polisutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Polisutbildningen utgör en viktig uppdragsutbildning som i dag bedrivs dels på distans, dels vid tre lärosäten. Dagens upplägg om två års utbildning och sex månaders praktik inom polisen utgör basen i upplägget.- Inlämnad
- 2017-05-17
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Säkerheten vid landets polisstationer
Skriftlig fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1372 Säkerheten vid landets polisstationer av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S I medierna får vi ofta ta del av problemen när det gäller säkerhet vid landets domstolar. Några domstolar har nu påbörjat arbetet med att skärpa rutinerna kring säkerheten, och en del i detta är att kontrollera vad- Inlämnad
- 2017-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Bidrag till hatpredikanter
Skriftlig fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1342 Bidrag till hatpredikanter av Roger Haddad L till Statsrådet Anna Ekström S Nyligen debatterade Liberalerna genom en interpellation till statsrådet Bah Kuhnke frågan om regler kring bidrag till icke demokratiska organisationer. Under debatten framkom att demokratiministern inte ansåg sig kunna uttala- Inlämnad
- 2017-05-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Frihet måste försvaras liberala vägval för att öka tryggheten,- Inlämnad
- 2017-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer
Interpellation 2016/17:447 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:447 Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 10 december ingick vi från Liberalerna en överenskommelse med regeringen och de övriga allianspartierna om ett antal åtgärder mot terrorism. Dokumentet- Inlämnad
- 2017-04-06
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Polisavhopp och rekrytering
Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:435 Polisavhopp och rekrytering av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna har i riksdagen lagt fram ett antal förslag för att vända utvecklingen inom svensk polis. Det gäller frågan om mer resurser för att anställa fler utredare samt inte minst få fler poliser till myndigheten- Inlämnad
- 2017-04-05
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Tullens roll vid terrorattentat
Skriftlig fråga 2016/17:1259 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1259 Tullens roll vid terrorattentat av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna har tagit del av uppgifter i medier men också direkt från Tullverkets medarbetare att tullens tjänstemän inte fick beväpna sig under terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017. I stället fattades det beslut- Inlämnad
- 2017-04-20
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
En ny regional infrastrukturplan
Skriftlig fråga 2016/17:1255 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1255 En ny regional infrastrukturplan av Roger Haddad L till Statsrådet Anna Johansson S Nu under 2017 processas runt om i landet förslag till en ny regional infrastrukturplan. Fördelningen till länen/regionerna grundar sig enbart på antalet kilometer allmän väg inom respektive län/region. Detta innebär- Inlämnad
- 2017-04-20
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Häktet i Kalmar
Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L)
Fråga 2016/17:1244 Häktet i Kalmar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Häktet i Kalmar ligger ovanför det före detta polishuset och har 35 platser för häktade med och utan restriktioner. Sedan polisen flyttade 2008 utgörs lokalerna under häktet av kontorslokaler för Försäkringskassan- Inlämnad
- 2017-04-18
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
Motion 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före den 1 april 2018 ska återkomma till riksdagen med förslag- Inlämnad
- 2017-04-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
Motion 2016/17:3692 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2016/17:3692 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en särskild nationell samordnare för brottsförebyggande arbete inte ska- Inlämnad
- 2017-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , 3 bifall,
IS-återvändare
Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och dessutom- Inlämnad
- 2017-03-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)