Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018
Interpellation 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2019/20:424 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige plockade bort flest elever av alla deltagande länder i världen i PISA-undersökningen 2018. Enligt OECD:s regelverk fick inget land exkludera mer än 5 procent av eleverna. Sverige- Inlämnad
- 2020-06-09
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
PISA-fusket
Interpellation 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD)
Interpellation 2019/20:413 PISA-fusket av Richard Jomshof SD till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste PISA-resultaten december 2019 visade på en uppgång för svenska elever, och utbildningsminister Anna Ekström kallade resultaten för ett styrkebesked och att den svenska skolan står starkUtbildningsministern påstod- Inlämnad
- 2020-06-04
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism
Interpellation 2019/20:231 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2019/20:231 Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och dess sekretariat avslutade sitt uppdrag beslutades, efter överenskommelse med bland annat Liberalerna, att- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2019/20:250 Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen presenterade Skolverket 2019 års statistik för skolverksamheterna. Det fanns en del att glädjas över, men också en del som bekymrar oerhört för första gången sedan 2011 sjunker- Inlämnad
- 2020-01-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen
Interpellation 2019/20:120 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2019/20:120 Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Nyligen uppmärksammade TV4-programmet Kalla fakta problemet med barn och anhöriga till lärare och anställda vid Karolinska institutet som antagits till tandläkarutbildningen genom- Inlämnad
- 2019-11-12
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott
Interpellation 2019/20:91 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2019/20:91 Möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Det har vid flera lärosäten framkommit att Högskolans avskiljandenämnd har otillräckliga möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott. Liberalerna menar att- Inlämnad
- 2019-10-29
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren har Liberalerna uppmärksammats på frågan att elever som har dyslexi inte får använda vissa hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov. Hur situationen ser ut- Inlämnad
- 2019-09-04
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
Interpellation 2018/19:304 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:304 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S För sex månader sedan inlämnade Liberalerna en interpellation för att uppmärksamma problemet med att lärare som ingriper mot stöket i klassrummet känner en rädsla för att bli- Inlämnad
- 2019-08-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Färre skolinspektioner
Interpellation 2018/19:297 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:297 Färre skolinspektioner av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Statens skolinspektion är en av våra viktigaste myndigheter och har med nuvarande modell verkat i tio år. Myndigheten sköter inte bara tillståndsprövningar av friskolor utan har även det viktiga uppdraget att vara- Inlämnad
- 2019-06-19
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Rekryteringen till lärarutbildningen
Interpellation 2018/19:51 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:51 Rekryteringen till lärarutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Lärarutbildningen är högt prioriterad för Liberalerna, och lärarutbildningens kvalitet, utformning och genomströmning är frågor som Liberalerna vid återkommande tillfällen lyft upp i den utbildningspolitiska- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Kritik mot lärare som följer skollagen
Interpellation 2018/19:35 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:35 Kritik mot lärare som följer skollagen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om lärarnas och rektorernas befogenheter måste åter lyftas i den skolpolitiska debatten. Inte nog med att antalet fall av våld och hot mot skolans personal har ökat. Det finns därtill ett stort- Inlämnad
- 2019-01-30
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Lärarbristen och andelen behöriga lärare
Interpellation 2018/19:2 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2018/19:2 Lärarbristen och andelen behöriga lärare av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Några av de mest akuta frågorna inom skolpolitiken som Liberalerna uppmärksammat under många år är läraryrkets attraktivitet samt rekryteringsfrågan. Under de senaste åren har flera larmrapporter- Inlämnad
- 2019-01-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor
Interpellation 2016/17:613 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:613 Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser och fler polishögskolor runt om i landet. I dag bedrivs utbildning på distans samt vid campus på tre orter: Umeå, Södertörn och- Inlämnad
- 2017-08-30
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS
Interpellation 2016/17:591 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:591 Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen medverkade justitie- och inrikesministern i SVT Aktuellt för att kommentera att regeringen nu vidtar skärpta åtgärder mot återvändande som stridit för Islamiska- Inlämnad
- 2017-08-14
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige
Interpellation 2016/17:552 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:552 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet poliser i Sverige fortsätter att sjunka under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är bekymmersamt men tyvärr ingen nyhet. Denna utveckling noterade vi redan i början av förra året, och- Inlämnad
- 2017-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer
Interpellation 2016/17:447 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:447 Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 10 december ingick vi från Liberalerna en överenskommelse med regeringen och de övriga allianspartierna om ett antal åtgärder mot terrorism. Dokumentet- Inlämnad
- 2017-04-06
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Polisavhopp och rekrytering
Interpellation 2016/17:435 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:435 Polisavhopp och rekrytering av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Liberalerna har i riksdagen lagt fram ett antal förslag för att vända utvecklingen inom svensk polis. Det gäller frågan om mer resurser för att anställa fler utredare samt inte minst få fler poliser till myndigheten- Inlämnad
- 2017-04-05
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
IS-återvändare
Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och dessutom- Inlämnad
- 2017-03-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Polisutbildningen vid Södertörns högskola
Interpellation 2016/17:110 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:110 Polisutbildningen vid Södertörns högskola av Roger Haddad L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Polisen i Sverige är pressad. Parallellt med omorganisationen har myndigheten brottats med poliser som slutar i förtid, men Polisen har också haft problem med att fylla de platser som finns- Inlämnad
- 2016-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Insatser för att hantera IS-återvändare
Interpellation 2016/17:71 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2016/17:71 Insatser för att hantera IS-återvändare av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Debatten om återvändande IS-terrorister är åter på agendan, inte minst i ljuset av offensiven mot IS-fästet Mosul i Irak. Flera länder varnar nu för konsekvenserna av och inte minst riskerna med för att- Inlämnad
- 2016-10-20
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)