Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
Interpellation 2020/21:898 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:898 Utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden av Roger Haddad L till Statsrådet Märta Stenevi MP Regeringen meddelade den 2 september 2021 att Jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Det är ett välkommet- Inlämnad
- 2021-09-03
- Besvarare
- Statsrådet Märta Stenevi (MP)
Skärpta krav på pedagogisk omsorg
Interpellation 2020/21:858 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:858 Skärpta krav på pedagogisk omsorg av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S I september 2018 tillsattes en utredning med fokus på pedagogisk omsorg. Denna utredning presenterades för exakt ett år sedan, och remisstiden avslutades i oktober förra året. I ett inslag nyligen uttalade- Inlämnad
- 2021-08-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Skärpta krav på pedagogisk omsorg
Interpellation 2020/21:835 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:835 Skärpta krav på pedagogisk omsorg av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S I september 2018 tillsattes en utredning med fokus på pedagogisk omsorg. Denna utredning presenterades för exakt ett år sedan, och remisstiden avslutades i oktober förra året. I ett inslag nyligen uttalade- Inlämnad
- 2021-06-15
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Obehöriga lärare
Interpellation 2020/21:514 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:514 Obehöriga lärare av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Liberalerna var med och genomförde dagens krav på lärarlegitimation. Trots vissa svårigheter i samband med genomförandet var det viktigt att nationellt slå fast vad som ska krävas för att få en fast anställning och bemyndigande- Inlämnad
- 2021-02-26
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Förskolor med koppling till extremism
Interpellation 2020/21:436 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:436 Förskolor med koppling till extremism av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen uppmärksammades återigen en skolverksamhet med koppling till våldsbejakande islamistisk extremism, i detta fall en fristående förskola i Göteborg. Enligt uppgifter finns det också kopplingar- Inlämnad
- 2021-02-09
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin
Interpellation 2020/21:363 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:363 Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolverksamheterna har nu från större delen av 2020 erfarenheter av hur pandemin påverkat skolans undervisning. Det gäller främst gymnasieskolan men också grundskolan och vuxenutbildningen.- Inlämnad
- 2021-01-25
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Föräldrapåverkan på skolans personal
Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:173 Föräldrapåverkan på skolans personal av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen uppmärksammades återigen problemet med föräldrar som genom olika typer av påtryckningar försöker påverka skolans rektorer och lärare i den riktning som de önskar. Det kan gälla allt från ledighetsrutiner- Inlämnad
- 2020-11-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Skolans arbete mot extremism och radikalisering
Interpellation 2020/21:97 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2020/21:97 Skolans arbete mot extremism och radikalisering av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Efter det fruktansvärda terrorattentatet mot historieläraren Samuel Paty som avrättades i Paris efter att i sin undervisning om yttrandefrihet visat karikatyrer av profeten Muhammed har debatten- Inlämnad
- 2020-10-30
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola
Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2020/21:20 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar- Inlämnad
- 2020-09-22
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)