Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Grov kvinnofridskränkning
Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast- Inlämnad
- 2016-07-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder efter terrordåden i Paris och Bryssel
Interpellation 2015/16:510 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2015/16:510 Åtgärder efter terrordåden i Paris och Bryssel av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Europa har åter drabbats av avskyvärda terrordåd. Efter Paris har Belgiens huvudstad Bryssel drabbats med över 30 döda och över 200 skadade. I dagsläget är det oklart hur många som faktiskt drabbats- Inlämnad
- 2016-03-23
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Frivilligpoliser
Interpellation 2015/16:441 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2015/16:441 Frivilligpoliser av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S I en interpellationsdebatt om polisens resurser och kapacitet uttalade statsrådet nyligen att det inte blir någon beredskapspolis. Inte heller kunde statsrådet meddela om det blir nya resurser för att öka antalet poliser. Däremot- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Polisens resurser och beredskap
Interpellation 2015/16:335 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2015/16:335 Polisens resurser och beredskap av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Det senaste året har varit dramatiskt på olika sätt. Flyktingmottagandet och den förhöjda terrorhotsnivån ställer helt nya krav på svensk polis och säkerhetspolis. I höstas motionerade Liberalerna om att återupprätta- Inlämnad
- 2016-01-26
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Radikalisering
Interpellation 2015/16:276 av Roger Haddad (L)
Interpellation 2015/16:276 Radikalisering av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratiministern medverkade nyligen i tv-programmet SVT Agenda för att diskutera radikalisering till jihadism och annan våldsbejakande extremism. I frågan om huruvida Sverige varit alltför naivt fanns- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Stoppet för nya förvaltningsområden på finska
Interpellation 2015/16:117 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2015/16:117 Stoppet för nya förvaltningsområden på finska av Roger Haddad FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Lagen om nationella minoriteter utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att på olika sätt stötta de fem nationella minoriteterna i Sverige inom områden som skola, kultur,- Inlämnad
- 2015-10-29
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Återvändande IS-terrorister
Interpellation 2015/16:105 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2015/16:105 Återvändande IS-terrorister av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen har aviserat ett antal åtgärder för att stävja radikalisering och terrorism. En skrivelse som riksdagen behandlar under hösten gör gällande att regeringens åtgärder i huvudsak handlar om aviseringar och- Inlämnad
- 2015-10-23
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier
Interpellation 2015/16:17 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2015/16:17 Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Jag inlämnade tidigare en skriftlig fråga till inrikesministern 2014/15:715 kring Sveriges hantering av Europols nya enhet som sjösattes i juli månad med uppgift att förhindra propaganda- Inlämnad
- 2015-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)