Roger Haddad (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Förste vice ordförande
- 2019-02-26 – 2021-09-08
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2021-09-21 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-11-09
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.
Föräldrar
Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.
Anställningar
Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Liberal integrationspolitik
Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som behövs för att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:AU5 2020/21:AU9 2020/21:CU13 2020/21:CU7 2020/21:CU9 2020/21:JuU27 2020/21:KrU5 2020/21:SfU14 2020/21:SoU24 2020/21:UbU11 2020/21:UbU12 2020/21:UbU14 2020/21:UbU15 2020/21:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
En likvärdig kunskapsskola
Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. L En likvärdig kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en likvärdig skola med kunskapsfokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU10 2020/21:UbU11 2020/21:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Mobbning i skolan
Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. L Mobbning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om evidensbaserade metoder för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vuxenutbildning för integration och arbete
Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. L Vuxenutbildning för integration och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU9 2020/21:SkU18 2020/21:UbU15 2020/21:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Ett attraktivt läraryrke
Motion 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. L Ett attraktivt läraryrke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformer för ett mer attraktivt läraryrke och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om intagningskrav- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU10 2020/21:UbU11 2020/21:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
En gymnasieskola för bildning och flit
Motion 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. L En gymnasieskola för bildning och flit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gymnasieskola med kvalitet i första rummet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Liberal klimatpolitik – nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi
Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten ska studera scenariot att konsumtionen av energi inte bara el i Sverige i framtiden kan- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 45
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU14 2020/21:MJU13 2020/21:MJU15 2020/21:MJU17 2020/21:MJU18 2020/21:MJU9 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:TU14 2020/21:TU16 2020/21:TU7
- Riksdagsbeslut
- (45 yrkanden): 45 avslag
En högre utbildning med högre ambitioner
Motion 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. L En högre utbildning med högre ambitioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nytt övergripande mål för den högre utbildningen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU14 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Avbyråkratisera polisen
Motion 2020/21:1528 av Roger Haddad (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1528 av Roger Haddad L Avbyråkratisera polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en myndighetsananalys av polisen behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisen är en viktig aktör i samhället, och den nuvarande- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre kommunikationsvägar mellan Västerås och Eskilstuna
Motion 2020/21:1527 av Roger Haddad (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1527 av Roger Haddad L Bättre kommunikationsvägar mellan Västerås och Eskilstuna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för investeringar för att öka tryggheten och säkerheten mellan Västerås och Eskilstuna och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo
Motion 2020/21:1425 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1425 av Arman Teimouri m.fl. L Stärk järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo och- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionalt arbete mot våldsbejakande extremism
Motion 2020/21:1526 av Roger Haddad (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1526 av Roger Haddad L Regionalt arbete mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering på regional nivå och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot stöldgods
Motion 2020/21:1525 av Roger Haddad (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1525 av Roger Haddad L Åtgärder mot stöldgods Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot försäljning av stöldgods på internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den senaste tiden har fokus varit på ökade problem i samhället- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsekvenser vid avhopp från förtroendeuppdrag
Motion 2020/21:1524 av Roger Haddad (L)
Motion till riksdagen 2020/21:1524 av Roger Haddad L Konsekvenser vid avhopp från förtroendeuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunallagen bör ändras så att en förtroendevald som lämnat det parti som personen är invald för inte ska kunna behålla sitt uppdrag- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor
Motion 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevnaden av riktlinjerna för statliga universitets och högskolors- Inlämnad
- 2020-09-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn
Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skollagen när det gäller bestämmelser om- Inlämnad
- 2020-05-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
Politik för årsrika
Motion 2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. L Politik för årsrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om analys av orsakerna bakom de anmälningar Diskrimineringsombudsmannen får in om åldersdiskriminering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU7 2019/20:AU8 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form
Motion 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. L Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i grunden reformera Skolinspektionens barn- och elevombud och ersätta dagens ordning med en mer rättssäker- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Liberal politik för klimatet
Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för klimatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mer- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU16 2019/20:NU10 2019/20:NU14 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 26 avslag
Stärk barns rättigheter
Motion 2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera föräldrabalken med en barnbalk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU17 2019/20:JuU29 2019/20:KrU7 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9 2019/20:UbU12 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag