Roger Hedlund (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 49
- Titel
- Industrirobotoperatör.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 14– och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18. Suppleant EU-nämnden 15–22.
Föräldrar
Ingenjören Sam Hedlund och kontoristen Berit Hedlund, f. Larsson.
Utbildning
Industriprogrammet Parkskolan, Sandviken 95–98.
Anställningar
Industrirobotoperatör, Sandvik AB, Sandviken 98–10 och 12–13. Politisk sekreterare, riksdagen, Stockholm 10–11. Politisk sekreterare, Landstinget Gävleborg, Gävle 13–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 14–15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 06–. Nämndeman, Gävle tingsrätt 07–10. Ledamot, skattenämnden i Gävle 11–12. Landstingsfullmäktig, Gävleborg 07–14. Regionfullmäktig, Region Gävleborg 14–18. Ordförande patientnämnden 23–. Ledamot, Gavlefastigheter, Gävle 15–22. Revisor, Region Gävleborg 19–22. Ersättare, Sveriges allmännytta AB 19–23 och ledamot 23–. Ledamot AB Gavlegårdarna 22–. Ledamot, Länsmuseet Gävleborg 23–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna i Gävle 02–11, andre vice ordförande 21–22 och ledamot 23–. Ledamot, Sverigedemokraterna Gävleborg 0–05 och ordförande 05–. Ledamot, valberedningen Sverigedemokraterna riks 04–05 och ordförande 06–09. Suppleant, partistyrelsen Sverigedemokraterna 13–15, ledamot 15–19 och suppleant 21–. Vice ordförande, Sverigedemokraternas medlemsutskott 13–19. Suppleant, Sverigedemokraternas stadgeutskott 21–.