Roger Richthoff (-)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Södermanlands län
- Född år
- 1948
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-03-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-03-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-03-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-03-31
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2022-03-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-04-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 17, 18 och 19. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant riksdagens valberedning 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-.