Roland Utbult (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 264
- Titel
- Musiker/Kommunikatör/Lärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-23 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-03-18 – 2016-05-22
- Ledig
- 2016-03-08 – 2016-03-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-03-07
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-24
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-11-18
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-11-18 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-11-20
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2012-05-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-12-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-02-06 – 2014-10-07
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–15, 22 och kulturutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 10–14, socialutskottet 10–18, kulturutskottet 10–15, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och 18–22, EU-nämnden 14 och trafikutskottet 16–18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–18.
Föräldrar
Yrkesfiskaren Vilhelm Utbult och Annie Pettersson.
Utbildning
Fil.kand., historia, Göteborgs universitet. Musikhögskolan. Lärarhögskolan, Mölndal, slutår 78.
Anställningar
Musiklärare, Uddevalla 71–74. Lärare i historia och musik, Uddevalla 78–89. Frilansmusiker 90–00. Kommunikatör, Göteborgs Räddningsmission 00–09 och Erikshjälpen 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Uddevalla 06–09. Suppleant, kommunstyrelsen 06–09. Ledamot, socialnämnden 06–09 och beredningen för demokrati och integration 08–09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
1:e vice ordförande, Kristdemokraterna i Bohuslän.
Litteratur
Jim (roman, 85) och Horisont (roman, 95).