Rolf Lindén (S)
Tidigare ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- metallarbetare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21