Roza Güclü Hedin (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Näringspolitisk chef
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 64
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-01-10 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-08-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2013-01-15 – 2013-07-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-01-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2022-01-09
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2017-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-07
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–22 (Statsrådsersättare 180924–220109 och 220926–221018). Ledamot utbildningsutskottet 14–18, utrikesutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22. Deputerad sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 10–12, socialutskottet 10–18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, trafikutskottet 12–14, utbildningsutskottet 18–19, socialförsäkringsutskottet 19-22 och arbetsmarknadsutskottet 19–22. Kvittningsman Socialdemokraterna 14–17. Suppleant OSSE-delegationen 18–22.
Utbildning
Gymnasieskola, Elprogrammet med inriktning IT, Lugnetgymnasiet i Falun, slutår 01. Turism- och resandevetenskapliga programmet med inriktning på sociologi, Högskolan Dalarna 06.
Anställningar
Socialsekreterare inom försörjningsstöd, Borlänge kommun 06. Socialsekreterare inom missbruksenheten, Falu kommun. Näringspolitisk chef, Mellansvenska handelskammaren.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Insynsrådet, Länsstyrelsen i Dalarna 16–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 06–10 och 22. Ledamot, kommunstyrelsen, Falun 06–10. Kulturnämnden, Falun 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Falu arbetarekommun, Socialdemokraterna i Falun 15–20. Valberedare, Slätta SK 23.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D
Skriftlig fråga 2014/15:642 av Roza Güclü Hedin (S)
Fråga 2014/15:642 Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D av Roza Güclü Hedin S till Statsrådet Anna Johansson S För två år sedan interpellerade jag dåvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd M om att det skulle införas en obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörighet C och D.- Inlämnad
- 2015-06-09
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
En långsiktlig strategi för myggbekämpning
Motion 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2756 av Elin Lundgren m.fl. S En långsiktlig strategi för myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en långsiktig strategi för myggbekämpning. Motivering Nedre Dalälven har i decennier brottats- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Nationell handlingsplan mot barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Motivering Att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. S Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folket rätt till självbestämmande. Kurder och Kurdistan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äldre hbt-personer
Motion 2014/15:2791 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2791 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Äldre hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter och säkerställa- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnkonventionen som svensk lag
Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barnkonventionen som svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag. Motivering Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Representation i myndigheternas styrelser
Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. S Representation i myndigheternas styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser. Motivering För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett jämställt föräldraskap
Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin S Ett jämställt föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra familjerättens samtal obligatoriska. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Idrott och hbt-personer
Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Transpersoners livsvillkor
Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hbt och världen
Motion 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Nordens- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3 2014/15:NU13 2014/15:SfU11 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2014/15:UU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Frigivande av Dawit Isaak
Motion 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. S Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet för att få Dawit Isaak frigiven. Motivering Den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak,- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan som ett fungerande alternativ
Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2183 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett fungerande transportalternativ.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2014/15:2180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2180 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Asylrätt för hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Hbt och kulturen
Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Unga och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak
Motion 2014/15:2165 av Shadiye Heydari m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2165 av Shadiye Heydari m.fl. S Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör stödja kraven på en folkomröstning om självstyre för irakiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skadestånd till tvångssteriliserade
Motion 2014/15:1180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1180 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Skadestånd till tvångssteriliserade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompensation till dem som har tvångssteriliserats till följd av de tidigare bestämmelserna i könstillhörighetslagen.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägar i Dalarna
Motion 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1176 av Maria Strömkvist m.fl. S Vägar i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i bl.a. Europaväg 16 GävleMalungOslo och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag