Roza Güclü Hedin (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Näringspolitisk chef
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 64
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-01-10 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-08-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2013-01-15 – 2013-07-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-01-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2022-01-09
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2017-03-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-07
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–22 (Statsrådsersättare 180924–220109 och 220926–221018). Ledamot utbildningsutskottet 14–18, utrikesutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22. Deputerad sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 10–12, socialutskottet 10–18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, trafikutskottet 12–14, utbildningsutskottet 18–19, socialförsäkringsutskottet 19-22 och arbetsmarknadsutskottet 19–22. Kvittningsman Socialdemokraterna 14–17. Suppleant OSSE-delegationen 18–22.
Utbildning
Gymnasieskola, Elprogrammet med inriktning IT, Lugnetgymnasiet i Falun, slutår 01. Turism- och resandevetenskapliga programmet med inriktning på sociologi, Högskolan Dalarna 06.
Anställningar
Socialsekreterare inom försörjningsstöd, Borlänge kommun 06. Socialsekreterare inom missbruksenheten, Falu kommun. Näringspolitisk chef, Mellansvenska handelskammaren.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Insynsrådet, Länsstyrelsen i Dalarna 16–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 06–10 och 22. Ledamot, kommunstyrelsen, Falun 06–10. Kulturnämnden, Falun 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Falu arbetarekommun, Socialdemokraterna i Falun 15–20. Valberedare, Slätta SK 23.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förskola för alla
Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S)
Fråga 2016/17:657 Förskola för alla av Roza Güclü Hedin S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Tidningen Metro har nyligen visat att flera barn har blivit av med sin förskoleplats med anledning av att deras föräldrar inte har betalat förskoleavgiften. Naturligtvis är det viktigt att familjer sköter sin ekonomi,- Inlämnad
- 2017-01-16
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Polisens förutsättningar i Dalarna
Skriftlig fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin (S)
Fråga 2016/17:651 Polisens förutsättningar i Dalarna av Roza Güclü Hedin S till Statsrådet Anders Ygeman S Vi har under en tid följt utvecklingen inom och lyssnat till polisen i Dalarna utifrån deras upplevda situation beträffande bemanningen, de många fallen av sjukskrivningar, stress och känslan av att inte kunna leva- Inlämnad
- 2017-01-13
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)