Saila Quicklund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 202
- Titel
- Konsult.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-14
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-10-15 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–12, socialutskottet 12–14, kulturutskottet 14–18 och arbetsmarknadsutskottet 18–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, utbildningsutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, finansutskottet 19–22 och skatteutskottet 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Arbetsmiljöverkets insynsråd. Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd. Ledamot insynsrådet, Polisregion Nord. Ledamot Länsstyrelsens insynsråd, Jämtlands län.
Bostadsort
Frösön
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nattågen till Åre och Östersund
Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M)
Fråga 2014/15:778 Nattågen till Åre och Östersund av Saila Quicklund M till Statsrådet Anna Johansson S SJ gör verklighet av planerna på att begränsa nattågen till Åre genom att bara köra under vinterns högsäsong samt en period under sommaren. I Jämtlands län finns en besöksnäring som gör sig mindre och mindre säsongsberoende- Inlämnad
- 2015-09-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Polisbilar i Jämtlands län
Skriftlig fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund (M)
Fråga 2014/15:736 Polisbilar i Jämtlands län av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Polismyndighetens utredningsförslag om att minska fordonsparken i hela Sverige skulle för Jämtlands län påverka var femte polisbil i Jämtland län. Att myndighetens utredareföreslår detta är ett dråpslag, i synnerhet mot Jämtlands- Inlämnad
- 2015-07-16
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Befogenheter för skoterledsvärdar
Skriftlig fråga 2014/15:386 av Saila Quicklund (M)
Fråga 2014/15:386 Befogenheter för skoterledsvärdar av Saila Quicklund M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag ombesörjs landets skoterleder av skoterledsvärdar, ofta med små medel och inte sällan på ideell basis. Det förekommer att skoterledsvärdar måste hantera att skoterförarna inte respekterar- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Åsa Romson (MP)