Serkan Köse (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 143
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Vice ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
- Ledig
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2022-11-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, justitieutskottet 18– och EU-nämnden 22–. Vice ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S Finansmarknads- och- Datum
- 2016-05-26
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic S Finansminister Magdalena- Datum
- 2016-05-19
Pressfrihet i Turkiet
Interpellation 2015/16:391 av Birgitta Ohlsson (L)
Interpellation 2015/16:391 Pressfrihet i Turkiet av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S Samtidigt som MR-grupper rapporterar att Turkiet drabbats av de värsta våldsamheterna på flera år försvåras situationen för journalister i snabb takt. Det är uppenbart att Erdoğanregimen till varje pris försöker- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Att ställa Erdogan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten
Interpellation 2015/16:399 av Jabar Amin (MP)
Interpellation 2015/16:399 Att ställa Erdoğan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S När den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan inte fick det valresultat som kunde ge honom sultanställning inledde han i somras en mycket repressiv politik.- Inlämnad
- 2016-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Turkiskt EU-medlemskap
Interpellation 2015/16:394 av Tina Acketoft (L)
Interpellation 2015/16:394 Turkiskt EU-medlemskap av Tina Acketoft L till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiet ansökte om EU-medlemskap redan 1987. Det dröjde till 2005 innan unionen inledde samtal med landet angående ett eventuellt framtida medlemskap. Det stod redan från början klart att landet hade en lång väg- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Belägring av städer i Turkiet
Interpellation 2015/16:390 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:390 Belägring av städer i Turkiet av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S Det senaste halvåret har våldet åter blossat upp i Turkiets sydöstra kurddominerade provinser. Kurdiska ungdomar kopplade till PKK drabbar samman med turkiska säkerhetsstyrkor. Militären har i månader belägrat- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Repression i Turkiet
Interpellation 2015/16:384 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2015/16:384 Repression i Turkiet av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S Den turkiska staten har genom användningen av utegångsförbud under ett flertal veckor skapat en nödsituaton för innevånarna i Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi och många andra städer och stadsdelar i de kurdiska- Inlämnad
- 2016-02-05
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Ökande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet
Interpellation 2015/16:333 av Hans Linde (V)
Interpellation 2015/16:333 Ökande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juni hölls parlamentsval i Turkiet. För första gången sedan 2002 förlorade det styrande AK-partiet sin majoritet i parlamentet, och vänsterpartiet HDP klarade tioprocentsspärren- Inlämnad
- 2016-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Hotande inbördeskrig i Turkiet
Interpellation 2015/16:324 av Amineh Kakabaveh (V)
Interpellation 2015/16:324 Hotande inbördeskrig i Turkiet av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S I skuggan av flyktinguppgörelsen med EU blundar Sverige och EU för den ytterst oroande utvecklingen i Turkiet. Samtidigt som Turkiet förmåtts att som Natomedlem motvilligt upplåta baser åt USA för att- Inlämnad
- 2016-01-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Situationen för det assyriska folket i al-Hasakah-provinsen
Interpellation 2015/16:334 av Robert Hannah (L)
Interpellation 2015/16:334 Situationen för det assyriska folket i al-Hasakah-provinsen av Robert Hannah L till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen för Mellanösterns folkmordsdrabbade ursprungsfolk assyrier/syrianer blir allt svårare. Folket har redan i praktiken utrotats i Turkiet och Iran. I Irak har folket- Inlämnad
- 2016-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Svenskt arbete för fred i Syrien
Interpellation 2015/16:322 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2015/16:322 Svenskt arbete för fred i Syrien av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige är ett land som i många år har präglats av mänskliga rättigheter, och ur ett globalt perspektiv är vi ett föredöme gällande dessa frågor. Detta bör vara en stark utgångspunkt när vi nu tävlar- Inlämnad
- 2016-01-20
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Uttalande om utomrättsliga avrättningar
Interpellation 2015/16:258 av Jan Björklund (L)
Interpellation 2015/16:258 Uttalande om utomrättsliga avrättningar av Jan Björklund L till Utrikesminister Margot Wallström S Regeringens erkännande av Palestina den 30 oktober 2014 motiverades med att det skulle möjliggöra för Sverige att ställa högre krav på regionens ledarskap. När utrikesministern under fredagens- Inlämnad
- 2015-12-07
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Översyn av redovisningslagen
Motion 2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse båda S Översyn av redovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över redovisningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till internetbank
Motion 2015/16:828 av Serkan Köse (S)
Motion till riksdagen 2015/16:828 av Serkan Köse S Rätt till internetbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att ge alla rätt till internetbank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som är skuldsatt och registrerad hos kronofogden- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökning av antalet auktoriserade tolkar och rättstolkar
Motion 2015/16:827 av Serkan Köse (S)
Motion till riksdagen 2015/16:827 av Serkan Köse S Utökning av antalet auktoriserade tolkar och rättstolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheterna att öka antalet utbildningsplatser för tolkar och rättstolkar och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privat ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet
Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:824 av Monica Green m.fl. S Privat ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ge elever i grundskolan och på gymnasiet kunskap om privat ekonomi och konsumentfrågor- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvarsfördelningen mellan kommunerna vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Motion 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse båda S Ansvarsfördelningen mellan kommunerna vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra ansvaret mellan kommunerna vid mottagandet- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag