Serkan Köse (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 143
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Vice ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
- Ledig
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2022-11-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, justitieutskottet 18– och EU-nämnden 22–. Vice ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MPsamordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Smiljöminister Karolina Skog MP och gymnasie- och kunskapslyftsminister- Datum
- 2017-01-26
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Betänkande 2016/17:AU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande (21,6 miljarder), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (6,4 miljarder) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (3,6 miljarder).
Beslutet innebär även bland annat utökade medel till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att pengar avsätts för samordning av verksamheter som syftar till att minska segregationen i samhället.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 100, 277 minuter
- Justering
- 2016-12-06
- Bordläggning
- 2016-12-13
- Debatt
- 2016-12-14
- Beslut
- 2016-12-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Statsrådet Sven-Erik Bucht S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2016-11-10
Jobb för dem som saknar högre utbildning
Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:23 Jobb för dem som saknar högre utbildning av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när många med- Inlämnad
- 2016-09-27
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Erkänn kurders rätt till självbestämmande
Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om kvinnlig könsstympning
Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. S Om kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bistånd för att motverka kvinnlig könsstympning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskap- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10 2016/17:UU2 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En jämlik barndom
Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. S En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar
Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende VEBO för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa ett s.k.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barns rätt till kunskap om sina rättigheter
Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Södertörns högskola
Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik
Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättning för advokater
Motion 2016/17:1611 av Serkan Köse (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1611 av Serkan Köse S Ersättning för advokater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över hur advokaters redovisning av arbetade timmar i en rättsutredning kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag