Serkan Köse (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 143
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Vice ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
- Ledig
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2022-11-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, justitieutskottet 18– och EU-nämnden 22–. Vice ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.