Serkan Köse (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 143
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Vice ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
- Ledig
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2022-11-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, justitieutskottet 18– och EU-nämnden 22–. Vice ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den turkiska regeringens agerande
Interpellation 2014/15:765 av Jabar Amin (MP)
Interpellation 2014/15:765 Den turkiska regeringens agerande av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juni 2015 var det parlamentsval i Turkiet. Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hade förväntat sig att hans parti AKP skulle få majoritet nog för att kunna ändra konstitutionen och stärka- Inlämnad
- 2015-09-14
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2014/15:UU15
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 30, 103 minuter
- Justering
- 2015-05-05
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
En ny strategi mot hemlöshet
Motion 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. S En ny strategi mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet. Motivering Sedan den förra regeringens strategi mot hemlöshet löpte- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. S Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folket rätt till självbestämmande. Kurder och Kurdistan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak
Motion 2014/15:2165 av Shadiye Heydari m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2165 av Shadiye Heydari m.fl. S Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör stödja kraven på en folkomröstning om självstyre för irakiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om att minska företagens administrativa börda
Motion 2014/15:752 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:752 av Mathias Tegnér m.fl. S Om att minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av konsekvensutredningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En nationell interkulturell strategi
Motion 2014/15:311 av Serkan Köse (S)
Motion till riksdagen 2014/15:311 av Serkan Köse S En nationell interkulturell strategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör belysa behovet av en nationell interkulturell strategi. Motivering Sverige är ett fantastiskt land- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Överflyttning av ansvaret för svensk polis
Interpellation 2014/15:15 av Maria Abrahamsson (M)
Interpellation 2014/15:15 Överflyttning av ansvaret för svensk polis av Maria Abrahamsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid årsskiftet får Sverige en ny samlad polismyndighet som ersätter dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Omorganisationen av svensk polis är den största polisreformen i- Inlämnad
- 2014-10-09
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)