Sofia Arkelsten (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Informationschef
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2013-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2012-11-19 – 2013-03-31
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2012-11-18
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-16 – 2007-09-17
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2006-11-15
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
- Ordförande
- 2013-04-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-19 – 2013-03-31
- Ordförande
- 2012-04-26 – 2012-11-18
- Ledamot
- 2012-04-25 – 2012-04-25
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Ordförande
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
EU-nämnden
- Ledamot
- 2008-01-18 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-01-17
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-06-20 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061001-070917). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och utrikesutskottet 12-13 och 14-, ordförande 12 och 13-14. Ledamot sammansatta utrikes-och försvarsutskottet 13, ordförande 13, ledamot 14, 15 och 16. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 06-10, miljö- och jordbruksutskottet 10-14 och socialutskottet 14-. Ledamot EU-nämnden 08-10 och krigsdelegationen 13-. Suppleant EU-nämnden 06-08.
Föräldrar
Fältassistenten Bo Arkelsten och specialpedagogen Anne Arkelsten, f. Örnhall.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig samhällsvetenskaplig linje (estetisk inriktning bild), Blackebergs Gymnasium Nya Elementar 92-95. Juristlinjen, Stockholms universitet, start ht 95.
Anställningar
Jurist, Svensk Handel 00. Informatör, Ica Sverige/Ica AB 03. Informationschef, Ica Sverige 05-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Klimatberedningen, försvarsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 02-06, ersättare 01-02. Nämndeman 99-00. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 99-02, ledamot 02. Ersättare, stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan 01-02, ledamot 03 (gruppledare). Ledamot, konsumentnämnden 03-05 (gruppledare) och brand- och räddningsnämnden 06. Ersättare, styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län 01-02 och 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseuppdrag, MUF i Stockholms stad och län. Ledamot, Vällingbymoderaternas styrelse (tidigt 90-tal) och förbundsstyrelsen i Stockholms stad 03-. Partisekreterare, Nya Moderaterna 10-. Kyrkofullmäktig, Vällingby församling (slutet av 90-talet). Kårfullmäktig, Stockholms universitet (slutet av 90-talet).
Bostadsort
Stockholm