Sofia Damm (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-01-17
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-12-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-03-03
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 14-18 och arbetsmarknadsutskottet 18-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16 och 17, utbildningsutskottet 14-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18, socialförsäkringsutskottet 18- och utrikesutskottet 18-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsprogrammet, Ystad.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utlysning av arbeten för utländska medborgare
Interpellation 2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2015/16:657 Utlysning av arbeten för utländska medborgare av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nu har beslut fattats i det uppmärksammade fallet med Syed Latif som nekas arbetstillstånd och därför ska utvisas efter prövning i migrationsdomstolen. Det till- Inlämnad
- 2016-05-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Invandrares rätt att ta erbjudna jobb
Interpellation 2015/16:600 av Annika Qarlsson (C)
Interpellation 2015/16:600 Invandrares rätt att ta erbjudna jobb av Annika Qarlsson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammades fallet med Syed Latif, som nekas arbetstillstånd efter prövning i migrationsdomstolen. Orsaken är att han funnit ett jobb via yrkesnätverket Linked In och- Inlämnad
- 2016-04-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren
Interpellation 2015/16:593 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2015/16:593 Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S Unesco, som har till uppgift att stödja kulturell och religiös mångfald, antog nyligen en resolution som initierades av en rad arabländer, däribland Egypten, Marocko, Algeriet, Libanon,- Inlämnad
- 2016-04-25
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak
Interpellation 2015/16:381 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2015/16:381 Regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S I dag, den 4 februari 2016, har Europaparlamentet röstat igenom resolutionen Systematic mass murder of religious minorities by ISIS Innehållsmässigt innehåller den nu gemensamt- Inlämnad
- 2016-02-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Omprioritering av biståndet för att möta det akuta behovet
Interpellation 2015/16:7 av Karin Enström (M)
Interpellation 2015/16:7 Omprioritering av biståndet för att möta det akuta behovet av Karin Enström M till Statsrådet Isabella Lövin MP WFP är underfinansierat. Det saknas nästan 62 procent för att täcka behoven. Sverige är en av världens största givare till multinationella organisationer, där just nu FN:s flyktingkommissariat- Inlämnad
- 2015-09-17
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)