Sofia Damm (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-01-17
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-12-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-03-03
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 14-18 och arbetsmarknadsutskottet 18-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16 och 17, utbildningsutskottet 14-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18, socialförsäkringsutskottet 18- och utrikesutskottet 18-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsprogrammet, Ystad.