Sofia Damm (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-01-17
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-12-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-03-03
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 14-18 och arbetsmarknadsutskottet 18-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16 och 17, utbildningsutskottet 14-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18, socialförsäkringsutskottet 18- och utrikesutskottet 18-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsprogrammet, Ystad.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellation 2016/17:162 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S När Irans utrikesminister Javad Zarif besökte Stockholm den 1 juni kom Sveriges regering överens med den iranska regimen att inleda en strukturerad politisk dialog. Enligt utrikesminister- Inlämnad
- 2016-11-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kubastrategin och det civila samhället
Interpellation 2016/17:89 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2016/17:89 Kubastrategin och det civila samhället av Sofia Damm KD till Statsrådet Isabella Lövin MP Regeringen beslutade nyligen om en ny Kubastrategi en strategi om samarbete mellan Sverige och Kuba som ska omfatta totalt 90 miljoner kronor fram till 2020. Regeringen har aviserat att dessa medel bland- Inlämnad
- 2016-10-26
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)