Sofia Damm (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-01-17
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-12-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-03-03
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 14-18 och arbetsmarknadsutskottet 18-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16 och 17, utbildningsutskottet 14-18, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18, socialförsäkringsutskottet 18- och utrikesutskottet 18-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsprogrammet, Ystad.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stödet till diktaturens Iran
Interpellation 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2017/18:307 Stödet till diktaturens Iran av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Det modiga iranska folket har i flera dagar genomfört omfattande massprotester mot den förtryckande regimen. Något liknande har inte skett sedan 2009. Desperata människor riskerar allt för att göra sina- Inlämnad
- 2018-01-09
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellation 2017/18:305 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2017/18:305 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S I januari 2017 hölls en interpellationsdebatt i riksdagen med anledning av mina frågor till utrikesministern om Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran, som då nyligen hade inletts.- Inlämnad
- 2018-01-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
EU:s relation till Kuba
Interpellation 2017/18:302 av Birgitta Ohlsson (L)
Interpellation 2017/18:302 EU:s relation till Kuba av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S År 2003 ströps de diplomatiska relationerna helt mellan demokratierna i Europeiska unionen och Kubas kommunistiska diktatur. Detta skedde efter att kubanska myndigheter slängt 75 regimkritiker i fängelse. Relationerna- Inlämnad
- 2017-12-22
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)