Sofia Westergren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Företagare.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18-19, skatteutskottet 18- och finansutskottet 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19-.
Föräldrar
Företagaren Regis Fredriksson och företagaren Eva Fredriksson, f. Rutgersson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Nösnäsgymnasiet. Högskoleekonom, Uddevalla högskola.
Anställningar
Familjeföretag. Arbete inom transportsektorn. VD, åkeri.
Kommunala uppdrag
Kommunala uppdrag, Stenungsunds kommun. Ordförande, kommunstyrelsen. Ledamot, teknisk myndighetsnämnd och miljönämnd. Ledamot, västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. Ledamot, Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Gruppledare Stenungsundsmoderaterna.