Sofia Westergren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Företagare.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18-19, skatteutskottet 18- och finansutskottet 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19-.
Föräldrar
Företagaren Regis Fredriksson och företagaren Eva Fredriksson, f. Rutgersson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Nösnäsgymnasiet. Högskoleekonom, Uddevalla högskola.
Anställningar
Familjeföretag. Arbete inom transportsektorn. VD, åkeri.
Kommunala uppdrag
Kommunala uppdrag, Stenungsunds kommun. Ordförande, kommunstyrelsen. Ledamot, teknisk myndighetsnämnd och miljönämnd. Ledamot, västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. Ledamot, Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Gruppledare Stenungsundsmoderaterna.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förändring av fordonsskatter
Interpellation 2019/20:304 av Sofia Westergren (M)
Interpellation 2019/20:304 Förändring av fordonsskatter av Sofia Westergren M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige är ett land med stora avstånd med viktiga näringar och arbetstillfällen som ligger långt utanför våra större städer. Sammanhållningen i Sverige äventyras nu av skattehöjningar som främst riktas- Inlämnad
- 2020-02-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Regeringens skattehöjningar
Interpellation 2019/20:164 av Sofia Westergren (M)
Interpellation 2019/20:164 Regeringens skattehöjningar av Sofia Westergren M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har sedan 2014 bedrivit en ekonomisk politik som har försvårat för företagande och tillväxt och som har tärt på sammanhållningen i Sverige. Skatterna har ökat kraftigt, regleringarna har ökat- Inlämnad
- 2019-11-22
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Regeringens gröna skattehöjningar
Interpellation 2019/20:168 av Helena Bouveng (M)
Interpellation 2019/20:168 Regeringens gröna skattehöjningar av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen ska tillsammans med stödpartierna nu ta fram en skattereform. Vad denna skattereform ska innehålla och vilka mer exakta problem den ska lösa är fortfarande i stor utsträckning höjt i dunkel.- Inlämnad
- 2019-11-22
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Skattepolitiken och konkurrenskraften
Interpellation 2019/20:167 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2019/20:167 Skattepolitiken och konkurrenskraften av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har sedan den tillträdde 2014 bedrivit en ekonomisk politik som har försvårat för företagande och tillväxt. Skatterna har ökat kraftigt, regleringarna har ökat och reformerna har uteblivit.- Inlämnad
- 2019-11-22
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)