Solveig Zander (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2020-12-31
Centerpartiet
- Kvittningsperson
- 2010-10-25 – 2020-12-31
- Kvittningsperson
- 2006-10-08 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-12-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-12-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-12-31
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-06-14 – 2020-12-31
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2020-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-. Suppleant trafikutskottet 06-10, socialutskottet 10-14, civilutskottet 14-18 och EU-nämnden 14-. Ledamot ledamotsrådet 12-. Suppleant ledamotsrådet 10-12 och riksdagens valberedning 18-. Kvittningsman 06-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18-19.
Föräldrar
Kommunalarbetaren Torbjörn Nilsson och handläggaren Lillemor Zander, f. Eriksson.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig samhällsvetenskaplig linje, Enköping. Socionom, Högskolan i Östersund 78. Tre betyg socialrätt, Högskolan i Östersund 82. Psykoterapiutbildning, steg 1, Västerås 95. Kuratorsauktorisation 05.
Anställningar
Socialsekreterare, Sundbybergs kommun 78-80. Ombudsman/kurator, Psoriasisförbundet i Stockholms län 80-83 och 84-86. Kurator, Västerås lasarett 83 och 87-96. Kurator och avdelningschef, Enköpings lasarett 96-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen och insynsrådet för Länsstyrelsen i Uppsala län.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 85-09, vice ordförande 96-99, ordförande 99-06. Ordförande, fritidsnämnden 89-92 och socialnämnden 92. Ledamot, tekniska nämnden 95-99. Styrelseledamot, Enköpings Hyresbostäder 99-07. Ordförande, Vision Enköping AB 99-00. Huvudman i Sparbanken i Enköping.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
1:e vice ordförande/2:e vice ordförande, Centerkvinnornas förbundsstyrelse 90-97. Styrelseledamot, Enköpings tennisklubb och Fanna Bollklubb, 90-talet. Styrelseledamot, Zany Datakonsult AB 91-10. Distriktsordförande, Centerkvinnorna i Uppsala län 93-99. Kretsordförande, Centerpartiet i Enköping 95-02 och 04-06. Vice distriktsordförande, Centerpartiet i Uppsala 05-07.
Bostadsort
Enköping