Sotiris Delis (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Bankdirektör.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2015-01-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14 och utrikesutskottet 14-.
Föräldrar
Polisen Jannis Delis och hushållerskan Evdoxia Delis.
Utbildning
Gymnasieskola i Patra, slutår 73. Yrkeshögskola i Patra, slutår 78. Civilekonom, Stockholms universitet 84. MBA, Handelshögskolan Göteborg 90.
Anställningar
Dramaten, Kungliga scenen, Stockholm 77-78. Ekonomiavdelningen, Sparbanken Stockholm 78-82. Svenska Handelsbanken, kreditanalys Örebro 82-87. Kreditchef (tv), kontorschef, analyschef, Sparbanken Alfa, Sparbanken Sverige, Swedbank 87.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Jönköping kommun 02-14. Kommunstyrelsen, Jönköping kommun 06-10. Ledamot, skol-och barnomsorgsnämnden, Jönköping kommun 02-06. 1:e vice ordförande, tekniska nämnden, Jönköping kommun 06-09. 1:e vice ordförande, Vätterhem AB 10-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Cyrus IK, Jönköping 01-09. Ledamot i den moderata föreningen Huskvarna/Lekeryd 16-. Ledamot, Moderaternas länsförbund, Jönköpings län 16-. Ledamot, Advisory gruppen, Handelshögskolan, Jönköpings universitet 13-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2017-05-04
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Civilminister Ardalan Shekarabi S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Samordnings- och- Datum
- 2017-04-06
Ett särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern
Skriftlig fråga 2016/17:1065 av Sotiris Delis (M)
Fråga 2016/17:1065 Ett särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern av Sotiris Delis M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 15 februari meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige kommer att utse ett särskilt sändebud att på heltid arbeta med konflikten mellan Israel och Palestina. Med anledning- Inlämnad
- 2017-03-17
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Utrikespolitisk debatt
Den utrikespolitiska debatten börjar efter valet av riksrevisorer som sker klockan 9. Utrikesminister Margot Wallström S inleder debattens första del med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.- Datum
- 2017-02-15
Försämrad postutdelning i glesbygden
Interpellation 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2016/17:218 Försämrad postutdelning i glesbygden av Lotta Finstorp M till Statsrådet Peter Eriksson MP Företaget Postnord, som ägs gemensamt av både den svenska och den danska staten, har i dag ett så kallat samhällsuppdrag. Det betyder att företaget måste dela ut post i hela landet. Till sista utposten- Inlämnad
- 2016-12-27
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MPsamordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Smiljöminister Karolina Skog MP och gymnasie- och kunskapslyftsminister- Datum
- 2017-01-26
Kostnadseffektiviserad asylhantering
Interpellation 2016/17:181 av Sotiris Delis (M)
Interpellation 2016/17:181 Kostnadseffektiviserad asylhantering av Sotiris Delis M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I många offentliga debatter och diskussioner när resultatet av satsningar uteblir förekommer ofta argumentet att felet ligger i för lite satsade resurser. Sverige är ett land som- Inlämnad
- 2016-12-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2016-12-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Inrikesminister Anders Ygeman S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin MP- Datum
- 2016-11-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Statsrådet Sven-Erik Bucht S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2016-11-10
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Finansminister Magdalena Andersson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Civilminister Ardalan Shekarabi S Närings- och innovationsminister- Datum
- 2016-10-27
Underlätta ökat trähusbyggande – viktigt för Sverige, Småland och Jönköpings län
Motion 2016/17:2501 av Mats Green m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2501 av Mats Green m.fl. M Underlätta ökat trähusbyggande viktigt för Sverige, Småland och Jönköpings län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frihet och utveckling i världen
Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13 2016/17:UU1 2016/17:UU10 2016/17:UU13 2016/17:UU14 2016/17:UU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3,2016/17:UU3 2016/17:UU5 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU18 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): 39 avslag
EU:s roll som global aktör
Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. M EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Återinförande av ämbetsmannaansvaret
Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson båda M Återinförande av ämbetsmannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver en högre grad av- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet
Motion 2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. M Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU26 2016/17:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förebyggande arbete mot förtryck, diskriminering och våld i hederns namn
Motion 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis båda M Förebyggande arbete mot förtryck, diskriminering och våld i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till mer förebyggande arbete mot förtryck,- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Betydelsen av svenskt medborgarskap
Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. M Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politiken för global utveckling (PGU)
Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. M Politiken för global utveckling PGU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordning av politiken för global utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. M Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Sveriges utrikespolitik och bistånd ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda internationell rätt och jämställdhet. Syftet är att bidra till att lösa konflikter, skapa- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag