Staffan Eklöf (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 120
- Titel
- Fil.dr. i cell- och molekylärbiologi.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ordförande
- 2022-11-08 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-08
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2020-03-18 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2020-03-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 18–22, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–21, EU-nämnden 18– och försvarsutskottet 19–20. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 20–. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–20.
Föräldrar
Adjunkten Bengt Eklöf och läraren Kerstin Margareta Eklöf, f. Ingberk.
Utbildning
Bessemergymnasiet, Sandviken och Polhemsskolan, Gävle 81–84. Värnplikt I 14 Gävle. Plutonchefsutbildning 84–85. Fil. kand., Umeå universitet 89. Fil. dr., cell- och molekylärbiologi, SLU, Umeå 96.
Anställningar
Forskare, Biocentrum Wien 97–98. Handläggare, Jordbruksverket 98–06 och 07–18. Enhetschef, Jordbruksverket 06–07.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
EU:s kommittéer för behöriga myndigheter för genetiskt modifierade organismer 99–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Jönköping 14–22. Ledamot, kommunstyrelsen, Jönköping 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Olika befattningar inom SD Jönköping/Södra Vätterbygden 11–. Distriktsförening SD Jönköpings län 12–.