Staffan Eklöf (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 120
- Titel
- Fil.dr. i cell- och molekylärbiologi.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ordförande
- 2022-11-08 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-08
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2020-03-18 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2020-03-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 18–22, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–21, EU-nämnden 18– och försvarsutskottet 19–20. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 20–. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–20.
Föräldrar
Adjunkten Bengt Eklöf och läraren Kerstin Margareta Eklöf, f. Ingberk.
Utbildning
Bessemergymnasiet, Sandviken och Polhemsskolan, Gävle 81–84. Värnplikt I 14 Gävle. Plutonchefsutbildning 84–85. Fil. kand., Umeå universitet 89. Fil. dr., cell- och molekylärbiologi, SLU, Umeå 96.
Anställningar
Forskare, Biocentrum Wien 97–98. Handläggare, Jordbruksverket 98–06 och 07–18. Enhetschef, Jordbruksverket 06–07.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
EU:s kommittéer för behöriga myndigheter för genetiskt modifierade organismer 99–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Jönköping 14–22. Ledamot, kommunstyrelsen, Jönköping 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Olika befattningar inom SD Jönköping/Södra Vätterbygden 11–. Distriktsförening SD Jönköpings län 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning
Interpellation 2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2018/19:314 En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Användning av genteknik styrs i stort av EU-gemensamma regler som ska se till att endast säkra tillämpningar kommer ut på marknaden. Dessa regler fokuserar på den modifieringsteknik som- Inlämnad
- 2019-09-03
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden
Interpellation 2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2018/19:312 En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden av Staffan Eklöf SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljöpartiet har flera gånger signalerat att klimatmålen är överordnade andra långsiktiga mål. En bärande komponent i regeringens klimatpolitik är en mycket kraftig- Inlämnad
- 2019-09-03
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)