Staffan Eklöf (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 120
- Titel
- Fil.dr. i cell- och molekylärbiologi.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ordförande
- 2022-11-08 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-08
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2020-03-18 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2020-03-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 18–22, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–21, EU-nämnden 18– och försvarsutskottet 19–20. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 20–. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–20.
Föräldrar
Adjunkten Bengt Eklöf och läraren Kerstin Margareta Eklöf, f. Ingberk.
Utbildning
Bessemergymnasiet, Sandviken och Polhemsskolan, Gävle 81–84. Värnplikt I 14 Gävle. Plutonchefsutbildning 84–85. Fil. kand., Umeå universitet 89. Fil. dr., cell- och molekylärbiologi, SLU, Umeå 96.
Anställningar
Forskare, Biocentrum Wien 97–98. Handläggare, Jordbruksverket 98–06 och 07–18. Enhetschef, Jordbruksverket 06–07.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
EU:s kommittéer för behöriga myndigheter för genetiskt modifierade organismer 99–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Jönköping 14–22. Ledamot, kommunstyrelsen, Jönköping 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Olika befattningar inom SD Jönköping/Södra Vätterbygden 11–. Distriktsförening SD Jönköpings län 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ett projekt för att rädda ask och alm
Interpellation 2020/21:805 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2020/21:805 Ett projekt för att rädda ask och alm av Staffan Eklöf SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Den 28 april röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen ska nu ge ett uppdrag till en myndighet eller ett forskningsinstitut att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt- Inlämnad
- 2021-06-03
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Avbytartjänst för animalieproducenter
Interpellation 2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2020/21:579 Avbytartjänst för animalieproducenter av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Jennie Nilsson S SVT:s Uppdrag gransknings reportage om dåligt djurskydd bland annat vid ett antal gårdar har rönt mycket uppmärksamhet. Det är också rätt. I Sverige har vi bestämt oss för att djuren ska ha det bra.- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs
Interpellation 2020/21:582 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2020/21:582 Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs av Staffan Eklöf SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU-kommissionen har föreslagit en vindkraftsstrategi för havsbaserad vindkraft där energiproduktionen från vindkraftverk till havs ska öka nästan 30 gånger jämfört- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer
Interpellation 2020/21:220 av Staffan Eklöf (SD)
Interpellation 2020/21:220 Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer av Staffan Eklöf SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Många djurpopulationer är satta under press och minskar i storlek. Det är angeläget att finna politiska lösningar på problemet. The living planet index LPI är ett globalt genomsnitt- Inlämnad
- 2020-12-04
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)