Per Olsson Fridh (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-13
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-21
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2021-06-30 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-06-29